John Gerard Dockery
domicilié à Walchwil, de Irlande Mandats actifs: FREEPOINT COMMODITIES SINGAPORE PTE. LTD., Singapour, succursale de Genève Connecté à: Giuseppe Marcello Minichiello, Brandon Michael Diket, Jessey Ng et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "John Gerard Dockery" à jour.Vous suivez maintenant "John Gerard Dockery".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "John Gerard Dockery" à jour.Vous suivez maintenant "John Gerard Dockery".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de John Gerard Dockery
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de John Gerard Dockery
Autres commerces avec des biens divers
Autres commerces avec des biens divers
Personnes privées avec le nom John Gerard Dockery
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: John Gerard Dockery
Numéro de publication: HR02-1006123694, Registre du commerce Zoug, (170)
Freepoint Commodities Europe LLP, London, Zweigniederlassung Zug, in Zug, CHE-264.322.476, ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2019, Publ. 1004762507).
Hauptsitz in:
London (GB).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dockery, John Gerard, irischer Staatsangehöriger, in Walchwil, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Verdam, Wouter Jacobus, niederländischer Staatsangehöriger, in Zug, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005857845, Registre du commerce Zoug, (170)
Freepoint Commodities Oil Trading GmbH, in Zug, CHE-407.690.703, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2020, Publ. 1004835895).
Firma neu:
Freepoint Commodities Oil Trading GmbH in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Freepoint Commodities Oil Trading Sàrl en liquidation) (Freepoint Commodities Oil Trading LLC in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.09.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hecht, Daniel Marc, amerikanischer Staatsangehöriger, in Larchmont (US), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Feilbogen, Robert Joel, amerikanischer Staatsangehöriger, in Scarsdale (US), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Minichiello, Giuseppe Marcello, britischer Staatsangehöriger, in Ongar (UK), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Dockery, John Gerard, irischer Staatsangehöriger, in Walchwil, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hinni, Benno, von Wolhusen, in Zug, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004835895, Registre du commerce Zoug, (170)
Freepoint Commodities Oil Trading GmbH, in Zug, CHE-407.690.703, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2014, S.0, Publ. 1857895).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dockery, John Gerard, irischer Staatsangehöriger, in Walchwil, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift, [bisher: Dockery, John, in Zug].