Marc Diserens
domicilié à Ste-Croix, de Savigny Mandats actifs: Société coopérative des eaux de La Sagne, Marc Diserens Connecté à: Laurent Buchs, Isabelle Gambino, Jean-Pierre Jaccard et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marc Diserens" à jour.Vous suivez maintenant "Marc Diserens".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marc Diserens" à jour.Vous suivez maintenant "Marc Diserens".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Marc Diserens
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Marc Diserens
Approvisionnement en eau et evacuation des aux usées
Exploitation des etablissements généraux de santé
Approvisionnement en eau et evacuation des aux usées
Exploitation des etablissements généraux de santé
Personnes privées avec le nom Marc Diserens
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Marc Diserens
Numéro de publication: HR02-1004548565, Registre du commerce Lucerne, (100)
Swiss Sultan GmbH, in Luzern, CHE-386.922.745, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2018, Publ. 1004510544).
Statutenänderung:
11.01.2019.
Firma neu:
Fokus Lebenskraft GmH.
Sitz neu:
Horw.
Domizil neu:
Ebenaustrasse 10, 6048 Horw.
Zweck neu:
Ganzheitliche Beratungen von Privatpersonen und Unternehmen in Human Resources-Themen, Persönlichkeitsentwicklung und Gesundheitsförderung;
Handel und Vertrieb mit Präventionsprodukten aus dem Bereich der Energiemedizin und sonstigen Waren und Güter aller Art sowie Erbringung von entsprechenden Dienstleistungen;
Beteiligungen;
Übernahme von Vertretungen, Patenten, Handelsmarken;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diserens, Marcel Michel, von Savigny, in Walchwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Luzern].
Numéro de publication: HR02-1004510544, Registre du commerce Lucerne, (100)
Swiss Sultan GmbH, in Luzern, CHE-386.922.745, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2016, Publ. 2994837).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gadawi, Mahmoud, von Hägglingen, in Emmen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diserens, Marcel Michel, von Savigny, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2994837, Registre du commerce Lucerne, (100)
Swiss Sultan GmbH, in Luzern, CHE-386.922.745, Eisengasse 2, 6004 Luzern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
03.08.2016.
Zweck:
Betrieb eines Touristikunternehmens und Erbringung aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen, insbesondere in den Bereichen Hauswirtschaft, Transport, Security, Übersetzung, Reisebegleitung und Gastronomie sowie Handel mit Waren aller Art;
Erwerb und Veräusserung von Liegenschaften;
Beteiligungen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich. Mit Erklärung vom 03.08.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Gadawi, Mahmoud, von Hägglingen, in Emmen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Diserens, Marcel Michel, von Savigny, in Luzern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.