Bernhard Dietsche
domicilié à St. Gallen, de St. Gallen Mandats actifs: Pollux Reinigungsservice AG Zürich, Armit AG et plus Connecté à: Herbert Dietsche, Marc Frey, Herbert Dietsche et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Bernhard Dietsche" à jour.Vous suivez maintenant "Bernhard Dietsche".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Bernhard Dietsche" à jour.Vous suivez maintenant "Bernhard Dietsche".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Bernhard Dietsche
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Bernhard Dietsche
Nettoyage de bâtiments
Services fiduciaires
Service concernant conseil aux entreprises
Nettoyage de bâtiments
Services fiduciaires
Service concernant conseil aux entreprises
Personnes privées avec le nom Bernhard Dietsche
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Bernhard Dietsche
Numéro de publication: HR02-1006103571, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
NAROPA REHA AG, in Thal, CHE-108.690.207, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 20.05.2020, Publ. 1004893836). [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 07.11.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dietsche, Herbert, von St. Gallen, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Dietsche, Bernhard, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kröher, Fabian, deutscher Staatsangehöriger, in Ingolstadt (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Pielmeier, Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Rott am Inn (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Derungs, Richard Michael, von Herisau, in Uzwil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Calanda Audit AG (CHE-392.204.397), in Chur, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005702691, Registre du commerce Zurich, (20)
Pollux Reinigungsservice AG Zürich, in Zürich, CHE-107.421.946, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2017, S.0, Publ. 3363057).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kauf, Luc, von Felben-Wellhausen, in Wil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wüst, Hanspeter, von Oberriet SG, in Gossau SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietsche, Herbert, von St. Gallen, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Dietsche, Bernhard, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004870278, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
NAROPA REHA AG, in Thal, CHE-108.690.207, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2016, S.0, Publ. 2990315).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietsche, Herbert, von St. Gallen, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Dietsche, Bernhard, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.