Michel Decian
domicilié à Zürich, de Frauenfeld Mandats actifs: Power Sports Club GmbH Connecté à: Denise Decian Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Michel Decian" à jour.Vous suivez maintenant "Michel Decian".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Michel Decian" à jour.Vous suivez maintenant "Michel Decian".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Michel Decian
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Michel Decian
Autre services dans l'éducation
Autre services dans l'éducation
Personnes privées avec le nom Michel Decian
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Michel Decian
Numéro de publication: HR01-1004664405, Registre du commerce Zurich, (20)
Power Sports Club GmbH, in Zürich, CHE-201.413.423, Schaffhauserstrasse 418, 8050 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
25.06.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Kampfsportschule, insbesondere Kick Boxing, Brazilian Jiu-Jitsu, Karate sowie allgemeine Fitness. Des Weiteren bezweckt die Gesellschaft den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im ln- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im ln- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Power Sports Club Decian, in Zürich, gemäss Vertrag vom 07.05.2019 und Übernahmebilanz per 01.01.2019 mit Aktiven von CHF 103'616.53 und Passiven von CHF 37'930.00, wofür 200 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben und CHF 45'686.53 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung vom 25.06.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Decian, Michel, von Frauenfeld, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Decian, Denise, von Winterthur, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR01-1004636339, Registre du commerce Zurich, (20)
Power Sports Club Decian, in Zürich, CHE-295.493.808, Schaffhauserstrasse 418, 8050 Zürich, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Betrieb einer Kampfsportschule, insbesondere Kick Boxing, Brazilian Jiu-Jitsu, Karate sowie allgemeine Fitness. Des Weiteren Handel mit Waren aller Art.
Eingetragene Personen:
Decian, Michel, von Frauenfeld, in Zürich, Inhaber, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3432886, Registre du commerce Zurich, (20)
Vision-Inside GmbH, in Wetzikon ZH, CH-020.4.029.628-9, nbietung sämtlicher IT-Dienstleistungen speziell ausgerichtet auf Kleinere und Mittlere Unternehmungen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2004, S. 16, Publ. 2466144).
Statutenänderung:
16.06.2006.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Decian, Michel, von Frauenfeld, in Uster, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Weilenmann, Lorin, von Waldkirch, in Wetzikon ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rast, Marco, von Ebikon, in Uster, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.--;
Riwar, Cédric, von Zürich, in Wetzikon ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--].