Dirk de Weerdt
domicilié à Ridderkerk, de Pays-Bas Mandats actifs: Soft Trade GmbH Connecté à: Marion Hippler Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dirk de Weerdt" à jour.Vous suivez maintenant "Dirk de Weerdt".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dirk de Weerdt" à jour.Vous suivez maintenant "Dirk de Weerdt".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Dirk de Weerdt
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Dirk de Weerdt
Commerce de produits alimentaires
Commerce de produits alimentaires
Personnes privées avec le nom Dirk de Weerdt
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Dirk de Weerdt
Numéro de publication: HR02-1005369989, Registre du commerce Argovie, (400)
Soft Trade GmbH, in Safenwil, CHE-103.561.264, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2010, S.2, Publ. 5839742).
Statutenänderung:
22.12.2021.
Sitz neu:
Strengelbach.
Domizil neu:
Rütiweg 8a, 4802 Strengelbach.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit und die Veredelung von Lebensmitteln, wie Konzentraten, Pürees, Pulpen und ähnlichem sowie den Handel mit Waren aller Art. Sie kann im In- und Ausland Zweiniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hippler, Marion, deutsche Staatsangehörige, in Strengelbach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Lenzburg, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00];
de Weerdt, Dirk, niederländischer Staatsangehöriger, in Ridderkerk (NL), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Numéro de publication: 4142488, Registre du commerce Argovie, (400)
Soft Trade GmbH in Liquidation, in Safenwil, CH-400.4.018.217-7, Handel mit und Veredelung von Lebensmitteln, wie Konzentraten, Pürees, Pulpen und ähnlichem sowie Handel mit Waren aller Art, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2006, S. 2, Publ. 3468940).
Firma neu:
Soft Trade GmbH.
Domizil neu:
c/o Jürg Wälti, Farbweg 14, 5745 Safenwil. Mit Beschluss vom 24.09.2007 hat die Gesellschafterversammlung ihren Beschluss betreffend Auflösung der Gesellschaft vom 04.07.2006 widerrufen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stalder, Bruno, von Lützelflüh, in Däniken, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--;
Buchhaltungsservice J. Wälti, Safenwil, Liquidatorin, vertreten durch ihre Zeichnungsberechtigten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Weerdt, Dirk, niederländischer Staatsangehöriger, in Ridderkerk (NL), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Hippler, Marion, deutsche Staatsangehörige, in Lenzburg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-- [bisher: in Murgenthal, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--].