Franco De Luca
domicilié à Sion, de Naters Mandats actifs: Hélios Handicap Sàrl Connecté à: Antonio De Luca Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Franco De Luca" à jour.Vous suivez maintenant "Franco De Luca".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Franco De Luca" à jour.Vous suivez maintenant "Franco De Luca".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Franco De Luca
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Franco De Luca
Associations religieuses, politiques ou laïques
Associations religieuses, politiques ou laïques
Personnes privées avec le nom Franco De Luca
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Franco De Luca
Numéro de publication: 3999971, Registre du commerce Valais, (626)
Fondation pour la Pédagogie Rudolf Steiner en Valais, à Sion, CHE-106.824.193, fondation (No. FOSC 16 du 24.01.2014, Publ. 1305505).
Nouvelle adresse:
c/o Stéphanie Jolivet-Barmaz, Grand-Pont 8, 1950 Sion.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
De Carlo, Laurent Oronzo, de Lausanne, à Venthône, membre, avec signature collective à deux;
De Luca, Franco, de Naters, à Sion, membre, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Hemmeler, Nadine, ressortissante autrichienne, à Sion, présidente du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Jolivet-Barmaz, Stéphanie, de Anniviers, à Sion, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: 6982104, Registre du commerce Valais, (626)
Fondation pour la Pédagogie Rudolf Steiner en Valais, à Sion, CH-626.7.003.023-4, fondation (No. FOSC 31 du 14.02.2012, p. 0, Publ. 6550058).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Azoo, Joël, de Versoix, à Ayent, membre, avec signature collective à deux;
Pitteloud Rey, Nathalie, de Vex, à Bramois (Sion), membre, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
De Carlo, Laurent Oronzo, de Lausanne, à Venthône, membre, avec signature collective à deux;
De Luca, Franco, de Naters, à Sion, membre, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: 2310094, Registre du commerce Valais
Hélios Handicap Sàrl, à Sion, rue du Scex 49a, 1950 Sion, nouvelle société à responsabilité limitée.
Date des statuts:
7.06.2004.
But:
toutes activités liées à l'aide aux personnes à mobilité réduite, notamment les personnes handicapées et les personnes âgées;
pour atteindre son but, la société pourra développer tous services de vente, d'adaptation, de réparation, d'entretien, de promotion, de développement et de conception de tous moyens de réhabilitation et de maintien à domicile.
Capital social:
CHF 30'000.--.
Faits qualifiés:
reprise de biens envisagée : de l'association 'Handicap Services' à Sion, un stock de matériel et de marchandises pour le prix maximum de CHF 250'000.--.
Organe de publication:
BO et, quand la loi l'exige, la FOSC.
Personnes inscrites:
De Luca, Franco, de Naters, à Sierre, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 29'000.--;
De Luca, Antonio, de Naters, à Sierre, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.--. Capital social entièrement libéré.