Vincent Marie Georges Fernand Luc de Cannière
domicilié à Monaco, de Meyrin Mandats actifs: Swiss Energy Technology Unit SA en liquidation, Agarina SA Connecté à: Philipp Stauber, Alain Denis Heck, Jamal Agzenaï et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Vincent Marie Georges Fernand Luc de Cannière" à jour.Vous suivez maintenant "Vincent Marie Georges Fernand Luc de Cannière".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Vincent Marie Georges Fernand Luc de Cannière" à jour.Vous suivez maintenant "Vincent Marie Georges Fernand Luc de Cannière".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Vincent Marie Georges Fernand Luc de Cannière
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Vincent Marie Georges Fernand Luc de Cannière
Autres activités libérales
Achat & vente de biens immobiliers propres
Autres activités libérales
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Vincent Marie Georges Fernand Luc de Cannière
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Vincent Marie Georges Fernand Luc de Cannière
Numéro de publication: HR02-1006031232, Registre du commerce Berne, (36)
Swiss Energy Technology Unit SA, à Reconvilier, CHE-164.115.066, société anonyme (No. FOSC 214 du 03.11.2023, Publ. 1005876023).
Nouvelle raison sociale:
Swiss Energy Technology Unit SA en liquidation.
Nouvelle restriction à la transmissibilité:
[Les restrictions statutaires de la transmissibilité des actions nominatives sont levées de par la loi]. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 06.05.2024.
Inscription ou modification de personne(s):
Heck, Alain Denis, de Genève, à Petit-Lancy (Lancy), président du conseil d'administration, liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: président du conseil d'administration, avec signature collective à deux];
De Cannière, Vincent, de Meyrin, à Monaco (MC), membre du conseil d'administration, liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux];
Stauber, Philipp, de Stäfa, à Lausanne, membre du conseil d'administration, liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux].
Numéro de publication: HR02-1005544825, Registre du commerce Zoug, (170)
QUALCUM HOLDING SA, in Zug, CHE-109.585.665, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 18.05.2021, Publ. 1005184353).
Firma neu:
QUALCUM HOLDING SA en liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 25.07.2022 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
de Cannière, Vincent, von Meyrin, in Monaco (MC), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauenstein, David, von Tegerfelden, in Zug, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005184353, Registre du commerce Zoug, (170)
QUALCUM HOLDING SA, in Zug, CHE-109.585.665, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2019, Publ. 1004687899).
Statutenänderung:
29.04.2021.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung, Veräusserung und das aktive Management von Beteiligungen und Investments sowie die Durchführung von Finanzgeschäften und die Erbringung von Beratungsdienstleistungen. Die Gesellschaft kann auch Patente, Lizenzen, Know-How, Handelsmarken und andere immaterielle Rechte erwerben, halten und veräussern.
Aktien neu:
5'300'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 5'300 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Cannière, Vincent, von Meyrin, in Monaco (MC), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Dubai (AE)].