Gérard Crelier
domicilié à Winterthur, de Bure Mandats actifs: GyroTools GmbH Connecté à: Martin Bührer, Roger Lüchinger, Peter Bösiger Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Gérard Crelier" à jour.Vous suivez maintenant "Gérard Crelier".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Gérard Crelier" à jour.Vous suivez maintenant "Gérard Crelier".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Gérard Crelier
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Gérard Crelier
Fourniture de services informatiques
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Gérard Crelier
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Gérard Crelier
Numéro de publication: HR02-1005893940, Registre du commerce Zurich, (20)
GyroTools GmbH, in Winterthur, CHE-110.297.411, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2019, Publ. 1004544891).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kozerke, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Hedingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Prüssmann, Klaas Paul, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Crelier, Gérard, von Bure, in Winterthur, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Bührer, Martin, von Thayngen, in Schaffhausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Lüchinger, Roger, von Au (SG), in Niederhasli, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1004544891, Registre du commerce Zurich, (20)
GyroTools GmbH, in Winterthur, CHE-110.297.411, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 43 vom 01.03.2012, Publ. 6575098).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dydak, Ulrike, österreichische Staatsangehörige, in Zürich, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Crelier, Gérard, von Bure, in Winterthur, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Lüchinger, Roger, von Au (SG), in Niederhasli, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zürich, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Bührer, Martin, von Thayngen, in Schaffhausen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Flurlingen].
Numéro de publication: 6575098, Registre du commerce Zurich, (20)
GyroTools GmbH, in Winterthur, CH-020.4.027.829-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 149 vom 05.08.2008, S. 24, Publ. 4599944).
Statutenänderung:
19.01.2012.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüchinger, Roger, von Au SG, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00];
Bührer, Martin, von Thayngen, in Flurlingen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bösiger, Peter, von Langenthal, in Ennetbaden, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: von Untersteckholz und mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00];
Dydak, Ulrike, österreichische Staatsangehörige, in Zürich, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00];
Kozerke, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Hedingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00];
Prüssmann, Klaas Paul, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00];
Crelier, Gérard, von Bure, in Winterthur, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00].