Diego Crameri
domicilié à Untervaz, de Poschiavo Mandats actifs: Diego Crameri / Versicherungs-Agentur Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Diego Crameri" à jour.Vous suivez maintenant "Diego Crameri".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Diego Crameri" à jour.Vous suivez maintenant "Diego Crameri".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Diego Crameri
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Diego Crameri
Services pour les assurances et des caisses de retraite
Services pour les assurances et des caisses de retraite
Personnes privées avec le nom Diego Crameri
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Diego Crameri
Numéro de publication: HR02-1005965627, Registre du commerce Nidwald, (150)
Atelier Crameri Gravuren und Schliesstechnik GmbH, in Stansstad, CHE-230.089.425, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2016, Publ. 3215505).
Firma neu:
Atelier Crameri Gravuren und Schliesstechnik GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Ibusco AG, Rotzbergstrasse 1, 6362 Stansstad. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12.02.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Crameri, Diego Guido, von Poschiavo, in Horw, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Ennetbürgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Crameri, Christa Rita, von Poschiavo, in Horw, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: in Ennetbürgen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 6969034, Registre du commerce Nidwald, (150)
Hackbarth + Crameri Gravier-Atelier und Schliesstechnik GmbH, in Stansstad, CH-150.4.004.034-3, Dorfplatz 3, 6362 Stansstad, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
03.12.2012.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Gravier-Ateliers, Beschriftungen aller Art, die Herstellung von und den Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Medaillen, Zinn und Pokalen, den Schlüsselservice, die Montage und den Service von Schliesszylindern und Zubehör, die Planung und die Ausführung von Schliessanlagen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, Fax oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 03.12.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Crameri, Diego Guido, von Poschiavo, in Ennetbürgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Hackbarth, Wolfgang August Theodor, von Stansstad, in Stansstad, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Registre du commerce Zurich, (20)
Wincare Versicherungen, in W i n t e r t h u r , Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.1999, S. 5982).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Feuz, Peter, von Mönchaltorf, in Mönchaltorf, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Jean-Marc, von Grindelwald, in Biel BE, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dürler, René, von Stein SG, in Müllheim, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gosteli, Dieter, von Wohlen bei Bern, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohler, Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Hohentengen (D), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sasella, Luca, von Malvaglia, in Malvaglia, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heer, Heinrich, von Glarus, in Neuhausen am Rhein fall, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Daniel, von Oberkulm, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oberkalmsteiner, Armin, von Schänis, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bieri, Erwin, von Ebikon, in Löhningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Camenisch, Martin, von Luven, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Crameri, Diego, von Poschiavo, in Untervaz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Honegger, Martin, von Mels, in Aarau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hophan, Adelrich, von Näfels, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jauch, Marlise, von Silenen, in Hunzenschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Larcher, Simone, von Winterthur, in Neftenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brawand-Martinello, Graziella, von Grindelwald, in Bergdietikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Castells, Jorge, von Basel, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furger, Hans- Ulrich, von Altdorf UR, in Brigachtal (D), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hartmann, Martin, von Basel, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heuberger, Urs, von Degersheim, in Niederhelfenschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Gossau SG];
Keller, Michael, von Erlen, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lattion, Marcel, von Liddes, in Schenkon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schötz];
Leutwyler, Daniel, von Stäfa, in Männedorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Liebi, Marc, von Seftigen, in Brütten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Philippe, von Cerniat FR, in Elsau, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Winterthur];
Reist, Samuel, von Sumiswald, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scherz, Jean Claude, von Köniz, in Volketswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnellmann, Eva, von Schwyz, in Richterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.