Blaise Nicolas Cottier
domicilié à Berolle, de Rougemont Mandats actifs: netplus.ch SA, LaZur Energie SA et plus Connecté à: Julien Louis Bétrisey, Frédéric Gilles André Viviand, Alain Neuwerth et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Blaise Nicolas Cottier" à jour.Vous suivez maintenant "Blaise Nicolas Cottier".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Blaise Nicolas Cottier" à jour.Vous suivez maintenant "Blaise Nicolas Cottier".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Blaise Nicolas Cottier
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Blaise Nicolas Cottier
Téléphone et télécommunication
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Extraction et approvisionnement en gaz
Téléphone et télécommunication
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Extraction et approvisionnement en gaz
Personnes privées avec le nom Blaise Nicolas Cottier
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Blaise Nicolas Cottier
Numéro de publication: HR02-1005976047, Registre du commerce Berne, (36)
Swisspower AG, in Bern, CHE-116.186.715, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2023, Publ. 1005667859).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cottier, Blaise Nicolas, von Rougemont, in Lausanne, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gross, Guido, von Fribourg und Tafers, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hottiger, Hans-Ruedi, von Zofingen und Oftringen, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mäder, Philipp Christof, von Galgenen, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Stefan, genannt Stefano, von Wald (ZH), in Schlieren, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wehrli, Stefan, von Wäldi, in Kefikon TG (Gachnang), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1005884738, Registre du commerce Valais, (626)
netplus.ch SA, à Sierre, CHE-112.103.191, société anonyme (No. FOSC 217 du 08.11.2022, Publ. 1005599748).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Magnenat, Thierry, de Vaulion, à Genolier, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Fidutrust Revision SA (CHE-100.437.509), à Fribourg, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Cottier, Blaise Nicolas, de Rougemont, à Berolle, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux];
Viviand, Frédéric Gilles André, ressortissant français, à Saint-Cergue, administrateur, sans droit de signature;
NOFIVAL SA, succursale de Sierre (CHE-302.066.804), à Sierre, organe de révision.
Numéro de publication: HR02-1005599748, Registre du commerce Valais, (626)
netplus.ch SA, à Sierre, CHE-112.103.191, société anonyme (No. FOSC 135 du 15.07.2021, Publ. 1005250501).
Modification des statuts:
09.06.2022.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Surer, Marc Antoine, de Romainmôtier-Envy, à Lausanne, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Magnenat, Thierry, de Vaulion, à Genolier, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux];
Cottier, Blaise Nicolas, de Rougemont, à Berolle, administrateur, avec signature collective à deux. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].