Giovanni Conti
domicilié à Villars-sur-Glâne, de Ardon Mandats actifs: Copisco GmbH, Association Château de Seedorf et plus Connecté à: Laura Conti, Nicole Bouchet Leyre, Dominique Bugnon et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Giovanni Conti" à jour.Vous suivez maintenant "Giovanni Conti".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Giovanni Conti" à jour.Vous suivez maintenant "Giovanni Conti".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Giovanni Conti
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Giovanni Conti
Fourniture de services informatiques
Ecoles de niveau tertiaire
Service concernant conseil aux entreprises
Fourniture de services informatiques
Ecoles de niveau tertiaire
Service concernant conseil aux entreprises
Personnes privées avec le nom Giovanni Conti
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Giovanni Conti
Numéro de publication: HR02-1005733080, Registre du commerce Zurich, (20)
Copisco GmbH, in Zürich, CHE-112.620.144, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2011, S.0, Publ. 6261582).
Domizil neu:
c/o Schmitt Treuhand, Klosbachstrasse 7, 8032 Zürich. Die Miteigentümerschaft Giovanni und Laura Conti besteht aus Giovanni Conti, von Ardon, in Villars-sur-Glâne (Miteigentümer zu 2/3), und Laura Conti, von Seedorf (BE), in Dübendorf (Miteigentümerin zu 1/3).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Conti, Paolo, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Miteigentümerschaft Giovanni und Laura Conti, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00;
Conti, Giovanni, von Ardon, in Villars-sur-Glâne, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Conti, Laura, von Seedorf (BE), in Dübendorf, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005395425, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Atos AG, Zweigniederlassung Basel, in Basel, CHE-430.446.041, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 114 vom 16.06.2020, Publ. 1004911713).
Hauptsitz in:
Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Conti, Giovanni, von Ardon, in Villars-sur-Glâne, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5271792, Registre du commerce Berne, (36)
Swisscom Broadcast AG, in Bern, CH-035.3.029.889-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 05.09.2008, S. 4, Publ. 4639542).
Statutenänderung:
25.08.2009.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Swisscom Broadcast SA) (Swisscom Broadcast Ltd.).
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt, im In- und Ausland Rundfunk- und Fernmeldedienste sowie damit zusammenhängende Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Sie kann alle Rechtsgeschäfte tätigen, die der Gesellschaftszweck mit sich bringt, namentlich Grundstücke erwerben, halten und veräussern, Mittel am Geld- und Kapitalmarkt aufnehmen und anlegen, Gesellschaften gründen, sich an Gesellschaften beteiligen, oder auf andere Weise mit Dritten zusammenarbeiten. Sie kann ihren direkten oder indirekten Aktionären oder anderen Konzerngesellschaften Kredite gewähren, mit ihnen Cash Pooling Verträge abschliessen und für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Sicherheiten aller Art bestellen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch Publikation im SHAB, schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rötheli, Jürg, von Hägendorf, in Solothurn, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Conti, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Villars-sur-Glâne, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernauer, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Liebefeld (Köniz), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huggler, Roger, von Brienzwiler, in Interlaken, mit Kollektivunterschrift zu zweien.