Ivica Colic
domicilié à Stansstad, de Slovénie Mandats actifs: City Martial Arts GmbH in Liquidation Connecté à: David Sean Keane Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ivica Colic" à jour.Vous suivez maintenant "Ivica Colic".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ivica Colic" à jour.Vous suivez maintenant "Ivica Colic".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Ivica Colic
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Ivica Colic
Autre services dans l'éducation
Autre services dans l'éducation
Personnes privées avec le nom Ivica Colic
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Ivica Colic
Numéro de publication: HR02-1005827542, Registre du commerce Lucerne, (100)
City Martial Arts GmbH, in Luzern, CHE-443.933.149, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 15 vom 21.01.2022, Publ. 1005386376).
Firma neu:
City Martial Arts GmbH in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(City Martial Arts Sàrl en liquidation) (City Martial Arts Sagl in liquidazione) (City Martial Arts Ltd liab. Co in liquidation).
Weitere Adressen:
c/o Ivica Colic, Stanserstrasse 6, 6362 Stansstad Liquidationsadresse. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 25.08.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Colic, Ivica, slowenischer Staatsangehöriger, in Stansstad, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005707711, Registre du commerce Thurgovie, (440)
GAMMA Pro Mixed Martial Arts, in Bottighofen, CHE-403.047.069, Verein (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2022, Publ. 1005536899).
Statutenänderung:
21.01.2023.
Name neu:
UWMMA / United World Mixed Martial Arts Organization.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Colic, Ivica, slowenischer Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Engelhardt, Alexander, niederländischer Staatsangehöriger, in Uithoorn (NL), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schadyew, Oleg, deutscher Staatsangehöriger, in Dresden (DE), Vizepräsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Jakub, tschechischer Staatsangehöriger, in Karviná (CZ), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1005386376, Registre du commerce Lucerne, (100)
City Martial Arts GmbH, in Luzern, CHE-443.933.149, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 68 vom 09.04.2021, Publ. 1005144876).
Domizil neu:
Rankhofstrasse 4, 6006 Luzern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Colic, Ivica, slowenischer Staatsangehöriger, in Stansstad, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Luzern].