Stefano Saro Coccoloni
domicilié à Küsnacht, de Küsnacht (ZH) et Zürich Mandats actifs: Medical Affair AG, For a Healthier Tomorrow (FHT) AG et plus Connecté à: Pierfrancesco Maschio, Giovanni Scapagnini, Antonio Mazzucco et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Stefano Saro Coccoloni" à jour.Vous suivez maintenant "Stefano Saro Coccoloni".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Stefano Saro Coccoloni" à jour.Vous suivez maintenant "Stefano Saro Coccoloni".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Stefano Saro Coccoloni
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Stefano Saro Coccoloni
Fabrication de substances pharmaceutiques
Autres activités libérales
Exploiter des etablissement de restauration
Exploitation des autres institutions financières
Conseil juridique
Fabrication de substances pharmaceutiques
Autres activités libérales
Exploiter des etablissement de restauration
Exploitation des autres institutions financières
Conseil juridique
Personnes privées avec le nom Stefano Saro Coccoloni
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Stefano Saro Coccoloni
Numéro de publication: HR02-1004748784, Registre du commerce Zurich, (20)
endevaGmbH, in Zürich, CHE-109.877.493, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2018, Publ. 1004525746).
Domizil neu:
Luisenstrasse 43, 8005 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gayler, Lukas, von Winterthur, in Oberrieden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Coccoloni, Stefano, von Zürich, in Küsnacht (ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR02-1004676491, Registre du commerce Zurich, (20)
Safi Investment Holding AG, in Küsnacht (ZH), CHE-103.346.406, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2019, Publ. 1004634363).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Coccoloni, Stefano, von Zürich, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2838785, Registre du commerce Zurich, (20)
BDH - Bau und Design Helvetia AG, in Zürich, CHE-379.504.302, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 18.12.2015, Publ. 2548575).
Firma neu:
BDH - Bau und Design Helvetia AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(BDH - Bau und Design Helvetia SA en liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 04.05.2016 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Coccoloni, Stefano, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].