Alessandro Ciocca
domicilié à Breganzona, de Lugano Mandats actifs: Studio A. Ciocca SA in liquidazione, Gionic Holding SA Connecté à: Nicola Ciocca, Anna Ciocca-Rossi Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Alessandro Ciocca" à jour.Vous suivez maintenant "Alessandro Ciocca".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Alessandro Ciocca" à jour.Vous suivez maintenant "Alessandro Ciocca".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Alessandro Ciocca
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Alessandro Ciocca
Gestion de fonds
Exploitation des autres institutions financières
Gestion de fonds
Exploitation des autres institutions financières
Personnes privées avec le nom Alessandro Ciocca
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Alessandro Ciocca
Numéro de publication: HR02-1005795115, Registre du commerce Tessin, (501)
Studio A. Ciocca SA, in Lugano, CHE-107.340.408, società anonima (Nr. FUSC 253 del 29.12.2022, Pubbl. 1005641999).
Nuova ditta:
Studio A. Ciocca SA in liquidazione. La società è sciolta con decisione dell'assemblea generale del 07.07.2023.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Ciocca, Alessandro, da Lugano, in Breganzona (Lugano), amministratore unico , liquidatore, con firma individuale [finora: membro del consiglio, con firma individuale].
Numéro de publication: HR02-1005682161, Registre du commerce Zurich, (20)
Verband Schweizerischer Vermögensverwalter (VSV), in Zürich, CHE-101.488.001, Verein (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2022, Publ. 1005590039).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ciocca, Alessandro, von Lugano, in Lugano, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Poma, Fabio, von Brusino Arsizio, in Vico Morcote, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 6823268, Registre du commerce Tessin, (501)
Fondazione per l'istituto di ricerca in biomedicina (IRB), in Bellinzona, CH-500.7.004.160-4, fondazione (FUSC no. 239 del 08.12.2010, p. 17, Pubbl. 5929004).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Marone, Claudio, da Bellinzona, in Bellinzona, membro, con firma collettiva a due;
Baggiolini, Marco, da Croglio, in Bellinzona, membro, con firma collettiva a due;
Lavizzari, Giorgio, da Bellinzona, in Sementina, membro, con firma collettiva a due;
Ciocca, Alessandro, da Lugano, in Lugano, membro, con firma collettiva a due;
Schaffner, Walter, da Hausen AG, in Weiningen ZH, membro, con firma collettiva a due;
Fideconto Revisioni SA, in Bellinzona, ufficio di revisione.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Noseda, Giorgio, da Vacallo, in Morbio Inferiore, membro, con firma collettiva a due [finora: presidente con firma collettiva a due];
Gendotti, Gabriele, da Prato (Leventina), in Faido, presidente, con firma collettiva a due;
Controllo cantonale delle finanze del Cantone Ticino (CH-501.8.009.703-1), in Bellinzona, ufficio di revisione.