Renate Christen
domicilié à Brunegg, de Wynau Mandats actifs: RC-GROUP Inh. R. Christen Connecté à: Roland Christen Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Renate Christen" à jour.Vous suivez maintenant "Renate Christen".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Renate Christen" à jour.Vous suivez maintenant "Renate Christen".
|
|
Renate Christen
domicilié à Frauenfeld, de Autriche Mandats actifs: Innolana AG Connecté à: Rolf Traxler, Robert Hell Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Renate Christen" à jour.Vous suivez maintenant "Renate Christen".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Renate Christen" à jour.Vous suivez maintenant "Renate Christen".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Renate Christen
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Renate Christen
Achat & vente de biens immobiliers propres
Fabrication de vêtements
Achat & vente de biens immobiliers propres
Fabrication de vêtements
Personnes privées avec le nom Renate Christen
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Renate Christen
Numéro de publication: HR02-1005656735, Registre du commerce Thurgovie, (440)
erfolg label AG, in Bichelsee-Balterswil, CHE-487.801.346, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2022, Publ. 1005611203).
Statutenänderung:
03.01.2023.
Firma neu:
Innolana AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Design, die Produktion, den Vertrieb und den Handel von und mit von Kleidern und Textilwaren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen, Agenturen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Erfolg, S. Vögelin, Textilien, in Basel, gemäss Vertrag vom 09.06.2011 und Übernahmebilanz per 31.12.2010 mit Aktiven von CHF 929'640.36 und Passiven von CHF 332'364.04, wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben und CHF 497'276.32 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [gestrichen: Mit Erklärung vom 09.06.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Traxler, Rudolf, von Bichelsee-Balterswil, in Balterswil (Bichelsee-Balterswil), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ferigutti, Marco, von Wil (SG), in Wil SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ferigutti, Tiziana, von Wil (SG), in Wil SG, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Porz, Michaela, von Wil (SG), in Zürich, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Porz, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schär, Martin, von Wil (SG), in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
witreva treuhand- und revisionsgesellschaft ag (CHE-104.139.353), in Wil SG, Revisionsstelle;
Christen, Renate, österreichische Staatsangehörige, in Frauenfeld, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Bichelsee (Bichelsee-Balterswil)];
Hell, Robert, von Aadorf, in Guntershausen b. Aadorf (Aadorf), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004510907, Registre du commerce Thurgovie, (440)
erfolg label AG, in Bichelsee-Balterswil, CHE-487.801.346, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 14.07.2014, Publ. 1611371).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thür, Heiner, von Altstätten, in Eschlikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christen, Renate, österreichische Staatsangehörige, in Bichelsee (Bichelsee-Balterswil), mit Kollektivprokura zu zweien;
Cox, Gabriela, von Goldach, in Rikon im Tösstal (Zell (ZH)), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 2532377, Registre du commerce Berne, (36)
PRO FAMILIA SCHWEIZ, in Bern, CHE-107.272.072, Verein (SHAB Nr. 66 vom 03.04.2012, Publ. 6622630).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Christen, Renate, von Affoltern im Emmental, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident/in oder Vizepräsident/in;
Fehr, Jacqueline Margrith, von Rüdlingen, in Winterthur, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hausherr , Annemarie genannt Anna, von Bern, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Piller Carrard, Valérie, von Rechthalten, in Cheyres, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Donzé Pantazis, Chantal, von Les Breuleux, in Biel/Bienne, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Estermann, Danielle, von Wynigen, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
ATO Treuhand AG ( CHE-107.809.581), in Bern, Revisionsstelle [bisher: ATO Treuhand AG ( CH-035.3.001.307-6)].