Aathavan Chiwacumar
domicilié à Villmergen, de Zürich Mandats actifs: creocore gmbh, memoria solutions gmbh Connecté à: Ardit Fejza, Mathias Beat Hitz Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Aathavan Chiwacumar" à jour.Vous suivez maintenant "Aathavan Chiwacumar".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Aathavan Chiwacumar" à jour.Vous suivez maintenant "Aathavan Chiwacumar".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Aathavan Chiwacumar
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Aathavan Chiwacumar
Services fiduciaires
Fourniture de services informatiques
Services fiduciaires
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Aathavan Chiwacumar
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Aathavan Chiwacumar
Numéro de publication: HR02-1005988073, Registre du commerce Argovie, (400)
memoria solutions gmbh, in Villmergen, CHE-148.782.465, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 65 vom 03.04.2023, Publ. 1005715695).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chiwacumar, Aathavan, von Zürich, in Villmergen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: mit 85 Stammanteilen zu je CHF 200.00];
Fejza, Ardit, nordmazedonischer Staatsangehöriger, in Meisterschwanden, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Numéro de publication: HR02-1005960470, Registre du commerce Zurich, (20)
Gnehm Kassensysteme GmbH, bisher in Villmergen, CHE-401.404.632, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 64 vom 31.03.2023, Publ. 1005714567).
Statutenänderung:
31.01.2024.
Sitz neu:
Dietikon.
Domizil neu:
Limmatfeld-Strasse 8, 8953 Dietikon.
Vinkulierung neu:
[Die vom Gesetz abweichenden Abtretungsmodalitäten der Stammanteile sind aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Chiwacumar, Aathavan, von Zürich, in Villmergen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jeiyasilan, Shakithiyan, von Zürich, in Dietikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Fejza, Ardit, nordmazedonischer Staatsangehöriger, in Meisterschwanden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1005715695, Registre du commerce Argovie, (400)
memoria solutions gmbh, in Villmergen, CHE-148.782.465, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2021, Publ. 1005268168).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ravendran, Sarankan, von Lachen, in Itingen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chiwacumar, Aathavan, von Zürich, in Villmergen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 85 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: mit 70 Stammanteilen zu je CHF 200.00].