Maurus Cathomas
domicilié à Breil/Brigels, de Breil/Brigels et Sumvitg Mandats actifs: Country House Lenzerheide AG, Maurana Immobilien AG et plus Connecté à: Judith Margarete Althaus, Gierina Cathomas, Laura Cathomas et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Maurus Cathomas" à jour.Vous suivez maintenant "Maurus Cathomas".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Maurus Cathomas" à jour.Vous suivez maintenant "Maurus Cathomas".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Maurus Cathomas
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Maurus Cathomas
Commerce d’appareils ménagers et des biens similaires
Achat & vente de biens immobiliers propres
Design d'intérieur et décoration
Commerce d’appareils ménagers et des biens similaires
Achat & vente de biens immobiliers propres
Design d'intérieur et décoration
Personnes privées avec le nom Maurus Cathomas
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Maurus Cathomas
Numéro de publication: HR02-1005703199, Registre du commerce Grisons
Raiffeisenbank Surselva Genossenschaft, in Ilanz/Glion, CHE-105.887.400, Genossenschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2023, Publ. 1005694779).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cathomas, Maurus, von Breil/Brigels, in Breil/Brigels, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 4351205, Registre du commerce Schwyz, (130)
Wohngalerie Siebnen AG, in Galgenen, CHE-359.963.753, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2015, Publ. 2053615).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cathomas, Maurus, von Breil/Brigels, in Breil/Brigels, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zamani Afsharha, Mohammad Ebrahim, von Tuggen, in Schübelbach, Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 4335649, Registre du commerce Grisons, (350)
Raiffeisenbank Surselva Genossenschaft, in Ilanz/Glion, CHE-105.887.400, Genossenschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2016, Publ. 2963891).
Statutenänderung:
07.05.2018.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Raiffeisenbank Tumpiv Genossenschaft (CHE-105.816.624), in Breil/Brigels, gemäss Fusionsvertrag vom 24./25.01.2018 und Bilanz per 31.12.2017. Aktiven von CHF 93'227'399.74 und Fremdkapital von CHF 91'531'548.86 gehen auf die übernehmende Genossenschaft über. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft werden zu Genossenschaftern der übernehmenden Genossenschaft und erhalten 873 Anteilscheine zu CHF 200.00 der übernehmenden Genossenschaft.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht]. [Die weiteren publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spescha, Armin, von Pigniu, in Sevgein, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maissen, Dr. Carmelia, von Disentis/Mustér, in Castrisch (Ilanz/Glion), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sax, Ernst, von Obersaxen Mundaun, in Obersaxen Mundaun, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Obersaxen];
Caduff, Martin, von Lumnezia, in Felsberg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lumnezia, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Livers-Capeder, Hilda, von Trun, in Lumnezia, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cathomas, Maurus, von Breil/Brigels, in Breil/Brigels, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.