Gérard Carrel
domicilié à Montreux, de Siviriez Mandats actifs: Balzan & Immer étanchéité S.A., Fondation Château des Novalles et plus Connecté à: Aurélie Mottard Egret, Philippe Hermann, Stefano Granieri et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Gérard Carrel" à jour.Vous suivez maintenant "Gérard Carrel".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Gérard Carrel" à jour.Vous suivez maintenant "Gérard Carrel".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Gérard Carrel
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Gérard Carrel
Autres travaux de construction
Exploitation des etablissements de soins et soins stationnaires
Associations religieuses, politiques ou laïques
Autres travaux de construction
Exploitation des etablissements de soins et soins stationnaires
Associations religieuses, politiques ou laïques
Personnes privées avec le nom Gérard Carrel
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Gérard Carrel
Numéro de publication: 2834507, Registre du commerce Valais, (621)
MOTTET TOITURES Sàrl, à Evionnaz, CHE-115.735.105, société à responsabilité limitée (No. FOSC 171 du 03.09.2010, p. 17, Publ. 5798118).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Carrel, Gérard, de Siviriez, à Chernex, associé-gérant et président, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 16'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Cramatte, Mathieu Julien, de Bonfol, à Sembrancher, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 16'000.00;
Mottet, Jean-Charles Gérard Claude, de Evionnaz, à Evionnaz, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 4'000.00 [précédemment: Mottet, Jean-Charles].
Numéro de publication: 5670682, Registre du commerce Valais, (621)
MOTTET TOITURES Sàrl, à Evionnaz, CH-621.4.008.039-8, Sous-Ville 4, 1902 Evionnaz, nouvelle société à responsabilité limitée.
Date des statuts:
1.06.2010.
But:
tous travaux de ferblanterie, couverture, étanchéité et façades (cf statuts).
Capital social:
CHF 20'000.--.
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Selon déclaration du 01.06.2010, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Personnes inscrites:
Carrel, Gérard, de Siviriez, à Chernex, associé-gérant et président, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 16'000.--;
Mottet, Jean-Charles, de Evionnaz, à Evionnaz, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 4'000.--.