Christian Carparelli
domicilié à Münchenstein, de Hasle bei Burgdorf Mandats actifs: Aris Personalberatung GmbH Connecté à: Angelo Barra Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Carparelli" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Carparelli".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Carparelli" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Carparelli".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Christian Carparelli
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Christian Carparelli
Placement de travailleurs intérimaires
Placement de travailleurs intérimaires
Personnes privées avec le nom Christian Carparelli
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Christian Carparelli
Numéro de publication: 2295613, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Aris Personalberatung GmbH, in Basel, CHE-109.496.056, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2015, Publ. 2262925).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Carparelli, Christian, von Hasle bei Burgdorf, in Münchenstein, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 39'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2793490, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Aris Personalberatung GmbH, in Basel, CH-270.4.013.120-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 71 vom 14.04.2004, S. 5, Publ. 2210822).
Statutenänderung:
8.04.2005.
Stammkapital neu:
CHF 60'000.-- [bisher: CHF 20'000.--].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Carparelli, Christian, von Hasle bei Burgdorf, in Münchenstein, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 39'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--];
Barra, Angelo, von Basel, in Münchenstein, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 21'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--].
Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
personalberatung das team ag, in Basel, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2002, S. 6, Publ. 317800).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Carparelli, Christian, von Hasle bei Burgdorf, in Münchenstein, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.