Flavia Alessandra Calonder
domicilié à Buchs, de Trin Mandats actifs: Orlando Calonder SA Connecté à: Orlando Calonder, Emerson Calonder, Isabel Mercedes Calonder et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Flavia Alessandra Calonder" à jour.Vous suivez maintenant "Flavia Alessandra Calonder".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Flavia Alessandra Calonder" à jour.Vous suivez maintenant "Flavia Alessandra Calonder".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Flavia Alessandra Calonder
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Flavia Alessandra Calonder
Commerce et réparation des automobiles et motos
Commerce et réparation des automobiles et motos
Personnes privées avec le nom Flavia Alessandra Calonder
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Flavia Alessandra Calonder
Numéro de publication: HR02-1005468961, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Orlando Calonder SA, in Buchs (SG), CHE-373.497.201, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 75 vom 20.04.2010, S.13, Publ. 5593396).
Hauptsitz in:
Scuol.
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CHE-100.797.416 [bisher: Identifikationsnummer Hauptsitz: CH-350.3.000.757-0].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Calonder, Flavia Alessandra, von Trin, in Buchs SG, Leiterin der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2227468, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Orlando Calonder SA, in Buchs SG, Eisenbahnweg 30, 9470 Buchs, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma Hauptsitz:
Orlando Calonder SA.
Rechtsform Hauptsitz:
Aktiengesellschaft.
Hauptsitz:
Scuol.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
10.03.1980 [letzte Publikation: SHAB Nr. 53 vom 17.03.2004, S. 8].
Zweck Hauptsitz:
Führung und Betrieb oder Vermietung von Gastwirtschaftsbetrieben und Kauf und Verkauf (Import, Export) von alkoholischen Getränken, Tabakwaren, Sportartikeln und Stromaggregaten-Motos sowie Waren aller Art, ebenso Ausführung von Transporten im In- und Ausland;
die Gesellschaft kann Unternehmen erwerben oder sich an solchen beteiligen sowie Grundstücke erstellen, erwerben und veräussern.
Eingetragene Personen:
Calonder, Flavia Alessandra, von Trin, in Buchs SG, Leiterin der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2171780, Registre du commerce Grisons, (350)
Orlando Calonder SA, in Scuol, Führung und Betrieb oder Vermietung von Gastwirtschaftsbetrieben und Kauf und Verkauf (Import, Export) von alkoholischen Getränken, Tabakwaren, Sportartikeln usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.1995, S. 3585).
Domizil neu:
Schlivera Ftan, 7550 Scuol.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wagner-Josty, Eleonora, von Stein am Rhein, in Scuol, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Calonder, Orlando, von Trin, in Buchs SG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schaan FL];
Calonder, Flavia Alessandra, von Trin, in Buchs SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Calonder, Emerson, von Trin, in Pratteln, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Calonder, Isabel Mercedes, von Trin, in Buchs SG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Calonder, Virginia Olivia, von Trin, in Winterthur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.