Hugo Eduard Busslinger
domicilié à Dietikon, de Dietikon et Baden Mandats actifs: Dörfli-Genossenschaft Wolfsmatt Connecté à: Erich Oetiker, Daniela Federer, Peter Jüstel et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hugo Eduard Busslinger" à jour.Vous suivez maintenant "Hugo Eduard Busslinger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hugo Eduard Busslinger" à jour.Vous suivez maintenant "Hugo Eduard Busslinger".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Hugo Eduard Busslinger
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Hugo Eduard Busslinger
Achat & vente de biens immobiliers propres
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Hugo Eduard Busslinger
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Hugo Eduard Busslinger
Numéro de publication: 1781649, Registre du commerce Zurich, (20)
RegioSpitex Limmattal, in Dietikon, CHE-114.459.256, Verein (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2013, Publ. 1179367).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Busslinger, Hugo Eduard, von Dietikon und Baden, in Dietikon, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Welti, Robert, von Schlieren, in Schlieren, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Christian, von Schlieren, in Schlieren, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Pius Bernhard Franz, von Dietikon, in Dietikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grünenfelder, Cornelia, von Häfelfingen, in Künten, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Dürrenroth].
Numéro de publication: 1026611, Registre du commerce Zurich, (20)
Dörfli-Genossenschaft Wolfsmatt, in Dietikon, CH-020.5.900.323-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 179 vom 14.09.2012, Publ. 6848876).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koch, Xaver, von Romoos, in Dietikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Busslinger, Hugo, von Dietikon, in Dietikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4620324, Registre du commerce Zurich, (20)
RegioSpitex Limmattal, in Dietikon, CH-020.6.001.202-5, Oberdorfstrasse 15, 8953 Dietikon, Verein (Neueintragung).
Fusionen:
Der Verein entsteht aus Kombinationsfusion des Spitex Schlieren (CH-020.6.000.519-1), in Schlieren und des Spitexdienste Dietikon (CH-020.6.000.415-8), in Dietikon gemäss Fusionsvertrag vom 16.05.2008. Der Verein übernimmt gemäss Bilanzen per 31.12.2007 Aktiven von CHF 256'403.21 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 119'403.21 der Spitex Schlieren sowie Aktiven von CHF 332'452.13 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 331'563.-- der Spitexdienste Dietikon. Die Mitglieder des übertragenden Vereins werden zu Mitgliedern des übernehmenden Vereins.
Statutendatum:
18.06.2008.
Zweck:
Der Verein betreibt eine Spitex-Organisation in der Region Limmattal. Er versteht sich als Versorger der Region mit Spitex-Dienstleistungen. Der Verein gewährleistet die fachgerechte, bedarfsorientierte Hilfe und Pflege zu Hause. Sie soll Personen, die wegen Alter, Behinderung, Krankheit oder Unfall auf besondere Dienstleistungen angewiesen sind, ermöglichen, selbstbestimmt in ihrem Wohnbereich zu verbleiben, sofern nicht medizinische oder andere Umstände - wie ein unverhältnismässiger Aufwand - einen Heim- oder Spitaleintritt erfordern. Der Verein erbringt seine Leistungen entsprechend den mit den Partnergemeinden abgeschlossenen Leistungsvereinbarungen und gemäss den geltenden gesetzlichen Vorgaben. Der Verein ermöglicht eine angemessene Fort- und Weiterbildung auf allen Ebenen mit dem Ziel, die Qualität der Arbeit zu sichern und der Entwicklung anzupassen. Der Verein erfüllt seine Aufgaben in Zusammenarbeit mit den Hausärztinnen und Hausärzten, Spitälern und mit anderen spitexrelevanten Organisationen. Er vertritt die Anliegen der Gesundheitsförderung und -erhaltung gegenüber den betreuten Personen und deren Umfeld sowie in der Öffentlichkeitsarbeit..
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Spenden und Legate, Dienstleistungserträge, Beiträge der öffentlichen Hand und weitere Einnahmen..
Organisation:
Mitgliederversammlung, Vorstand von 7 bis 9 Mitgliedern, Geschäftsleitung und Revisionsstelle.
Eingetragene Personen:
Brändli, Jürg, von Wädenswil, in Schlieren, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Busslinger, Hugo Eduard, von Dietikon und Baden, in Dietikon, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Welti, Robert, von Schlieren, in Schlieren, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner, Roger, von Dietikon, in Dietikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hächler, Thomas, von Urdorf, in Urdorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei Röthenbühler, Dr. Andrea, von Weiningen ZH, in Weiningen ZH;
Schädel, Franziska, von Wädenswil, in Dietikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Liechti, Elsbeth, von Eggiwil, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Albrecht, Ruth, von Zürich und Neerach, in Geroldswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brogli, Daniela, von Schlieren, in Schlieren, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grünenfelder, Cornelia, von Dürrenroth, in Weiningen ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.