Chris Burri
domicilié à Altwis, de Altwis Mandats actifs: Moto Bättig AG Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Chris Burri" à jour.Vous suivez maintenant "Chris Burri".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Chris Burri" à jour.Vous suivez maintenant "Chris Burri".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Chris Burri
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Chris Burri
Commerce et réparation des automobiles et motos
Commerce et réparation des automobiles et motos
Personnes privées avec le nom Chris Burri
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Chris Burri
Numéro de publication: HR02-1006072403, Registre du commerce Zurich, (20)
Immobiliengenossenschaft der CVJM-Jungscharen des Kantons Zürich, in Zürich, CHE-101.491.871, Genossenschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2019, Publ. 1004725150).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burri, Christoph, von Grossaffoltern, in Regensdorf, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geser, Thomas, von Winterthur, in Chur, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Winterthur];
Geser, Rolf, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005903090, Registre du commerce Valais, (621)
SECRETARIAT IDEAL SÀRL, à Leytron, CHE-354.743.440, société à responsabilité limitée (No. FOSC 240 du 09.12.2021, Publ. 1005353694).
Nouvelle raison sociale:
SECRETARIAT IDEAL SÀRL en liquidation. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 23.11.2023.
Inscription ou modification de personne(s):
Burri, Christel, de Lalden, à Leytron, associée et gérante, liquidatrice, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: Burri-Pianzola, Christel, associée et gérante, avec signature individuelle].
Numéro de publication: HR02-1005883805, Registre du commerce Zurich, (20)
algrano AG, in Zürich, CHE-477.850.248, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2023, Publ. 1005849359).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mathis, Pascal, von Regensdorf, in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rauber, Thomas, von Jaun, in Tafers, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Uibel, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner, Gilles, von Salgesch, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Monthey, Direktor, mit Einzelunterschrift];
Burri, Christian, von Monthey, in Seon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Monthey, Direktor, mit Einzelunterschrift];
Schaffner, Florian, von Basel, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer, Raphael, von Wangen bei Olten, in Köniz, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern, Direktor, mit Einzelunterschrift].