Roland Rudolf Burkhardt
domicilié à Kreuzlingen, de Allemagne Mandats actifs: Corona Energy GmbH, Energy Depot Swiss GmbH Connecté à: Jing Lu Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Roland Rudolf Burkhardt" à jour.Vous suivez maintenant "Roland Rudolf Burkhardt".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Roland Rudolf Burkhardt" à jour.Vous suivez maintenant "Roland Rudolf Burkhardt".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Roland Rudolf Burkhardt
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Roland Rudolf Burkhardt
Commerce d’accessoires automobiles
Autres travaux de construction
Commerce d’accessoires automobiles
Autres travaux de construction
Personnes privées avec le nom Roland Rudolf Burkhardt
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Roland Rudolf Burkhardt
Numéro de publication: HR02-1004641950, Registre du commerce Thurgovie, (440)
CLIVIA GmbH, in Kreuzlingen, CHE-181.633.416, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2018, Publ. 4204769).
Statutenänderung:
24.05.2019.
Firma neu:
Corona Energy GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung von Unternehmen, sowie die Herstellung und Handel mit Waren aller Art, im Speziellen im Energiebereich. Die Gesellschaft kann ferner Grundstücke, Lizenzen, Patente und Rechte erwerben, verwalten, belasten und veräussern und sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder gründen sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lu, Jing, chinesische Staatsangehörige, in Kreuzlingen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Burkhardt, Roland, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Numéro de publication: HR02-1004455940, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Energy Depot Swiss GmbH, in Kreuzlingen, CHE-109.898.590, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 98 vom 24.05.2018, Publ. 4246785). Bei der Kapitalherabsetzung vom 10.09.2018 werden 20 Stammanteile zu CHF 1'000.00 vernichtet. Gleichzeitig werden bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 10.09.2018 20 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Energy Depot Deutschland GmbH (HRB 711653), in Konstanz (DE), Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhardt, Roland Rudolf, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ].
Numéro de publication: 4246785, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Energy Depot Swiss GmbH, in Kreuzlingen, CHE-109.898.590, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2016, Publ. 3230939).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Talaga, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Herrenberg (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhardt, Roland Rudolf, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].