Philipp Burkard
domicilié à Bern, de Waltenschwil Mandats actifs: Stiftung Science et Cité, Verein Palma3 Connecté à: Farida Khali, Sarah Christina Bütikofer, Cristina Malva Maria Elia Ott et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Philipp Burkard" à jour.Vous suivez maintenant "Philipp Burkard".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Philipp Burkard" à jour.Vous suivez maintenant "Philipp Burkard".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Philipp Burkard
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Philipp Burkard
Recherche et développement
Organisateur de salons, d’expositions et de congrès
Recherche et développement
Organisateur de salons, d’expositions et de congrès
Personnes privées avec le nom Philipp Burkard
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Philipp Burkard
Numéro de publication: 1934943, Registre du commerce Berne, (36)
Vaporama, Schweizerisches Dampfmaschinenmuseum Thun Genossenschaft, in Thun, CHE-101.484.977, Genossenschaft (SHAB Nr. 82 vom 29.04.2010, S. 8, Publ. 5609040).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Creola, Peter Dr., von Zürich, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hitz, Peter, von Zürich und Seewis im Prättigau, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Burkard, Philipp, von Waltenschwil, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vuillemin, Cuno, von Bern, in Hünibach (Hilterfingen), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Meier, Marius Florian, von Frauenfeld, in Biel/Bienne, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hunziker, Roger, von Kirchleerau, in Steffisburg, Mitglied und Kassier, mit Einzelunterschrift;
Kelterborn, Hans Dr., von Basel, in Thun, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zellweger, Matthias, von Grüningen, in Thun, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 6917724, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Science et Cité, in Bern, CH-035.7.020.001-0, Stiftung (SHAB Nr. 113 vom 13.06.2012, Publ. 6717432).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkard, Philipp, von Waltenschwil, in Bern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5771096, Registre du commerce Berne, (36)
Verein Palma3, in Bern, CH-036.6.048.283-5, Dammweg 41, 3013 Bern , Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
01.05.2006, 06.08.2010.
Zweck:
Zweck des Vereins ist die inhaltliche Erarbeitung und Gestaltung von kulturellen Ausstellungen und Anlässen. Der Verein ist politisch und konfessionell neutral.
Mittel:
Mitgliederbeiträge.
Organisation:
Generalversammlung, Vorstand, Rechnungsrevisoren.
Eingetragene Personen:
Schappach, Beate, deutsche Staatsangehörige, in Bern, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwab, Andreas, von Walperswil, in Bremgarten bei Bern, Vizepräsident und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trachsel, Ronny, von Wattenwil, in Zürich, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burkard, Philipp, von Waltenschwil, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spichiger, Jürg, von Oeschenbach, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.