Dominik Büsser
domicilié à Rickenbach ZH, de Amden Mandats actifs: Büsser Informatik GmbH Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dominik Büsser" à jour.Vous suivez maintenant "Dominik Büsser".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dominik Büsser" à jour.Vous suivez maintenant "Dominik Büsser".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Dominik Büsser
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Dominik Büsser
Fourniture de services informatiques
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Dominik Büsser
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Dominik Büsser
Numéro de publication: 1561903, Registre du commerce Zurich, (20)
Büsser Informatik GmbH, in Dinhard, CHE-481.133.813, Im Winkel 9, 8474 Dinhard, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
13.06.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung, Verkauf, Installation und Support von Hard- und Software im PC- und Netzwerkbereich. Die Gesellschaft kann ferner im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern, verwalten und bewirtschaften. Die Gesellschaft kann Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, ihren Zweck zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, fusionieren oder Firmen übernehmen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Büsser Informatik, in Dinhard, gemäss Vertrag vom 13.06.2014 und Übernahmebilanz per 31.12.2013 mit Aktiven von CHF 57'119.05 und Passiven von CHF 41'704.44, wofür 150 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben und CHF 414.61 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 13.06.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Büsser, Dominik, von Amden, in Rickenbach ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kuhn, Bettina, von Schaffhausen, in Niederglatt, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6959900, Registre du commerce Zurich, (20)
Ilic & Büsser, in Stallikon, CH-020.2.006.916-5, c/o Petar Ilic, Sellenbüren 57, 8143 Stallikon, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
01.11.2012.
Zweck:
Handel und Vertrieb von Holzprodukten aus Osteuropa (Rundhölzer, Schnitthölzer und weitere Holzwaren).
Eingetragene Personen:
Büsser, Dominik, von Zürich und Schänis, in Zürich, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Ilic, Petar, bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger, in Stallikon, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4861976, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Sennereigenossenschaft Lenggis, in Rapperswil-Jona, CH-320.5.008.894-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 118 vom 20.06.2008, S. 13, Publ. 4532680).
Domizil neu:
c/o Fritz Murer, Unterer Rüssel, 8645 Jona.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Büsser, Dominik, von Amden, in Jona (Rapperswil-Jona), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Murer, Fridolin genannt Fritz, von Rapperswil-Jona, in Jona (Rapperswil-Jona), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rüegg, Erich, von St. Gallenkappel, in Jona, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.