Karl Bürki sen.
domicilié à Oberegg, de Oberegg Mandats actifs: Bruno Bürki, Restaurant zum Wilden Mann Connecté à: Hanna Bürki-Widmer Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Karl Bürki sen." à jour.Vous suivez maintenant "Karl Bürki sen.".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Karl Bürki sen." à jour.Vous suivez maintenant "Karl Bürki sen.".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Karl Bürki sen.
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Karl Bürki sen.
Exploiter des etablissement de restauration
Exploiter des etablissement de restauration
Personnes privées avec le nom Karl Bürki sen.
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Karl Bürki sen.
Numéro de publication: 2300802, Registre du commerce Berne, (36)
BEA bern expo, in Bern, Messebetrieb, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 02.02.2004, S. 2, Publ. 2099260).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürki, Karl, von Oberegg, in Hondrich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG, in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Federli, Heiner, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG Fides Peat, in Muri bei Bern, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 1207670, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Karl Bürki GmbH, in Berneck, Arbeiten im Hoch- und Tiefbau usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 114 vom 16.06.1999, S. 4025).
Statutenänderung:
2.10.2003.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürki, Karl sen., von Oberegg, in Oberegg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürki, Karl, von Oberegg, in Berneck, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 40'000.-- [bisher: Bürki, Karl jun. mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--].
Registre du commerce Berne, (36)
BEA Bern Expo, in B e r n , Erhaltung, Ausbau und Förderung des Messeplatzes Bern und Wahrung der gewerblichen Interessen der Mitglieder, Genossenschaft (SHAB Nr. 163 vom 25.08.1998, S. 5858).
Statutenänderung:
6.06.2000.
Firma neu:
BEA bern expo.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Messebetrieb, insbesondere Durchführung und Unterstützung von Publikums- und Fachmessen, Ausstellungen, Tagungen, Konferenzen sowie kultureller und sportlicher Veranstaltungen;
sie ist vorwiegend auf dem Platze Bern tätig;
sie kann sich an Unternehmen ähnlicher Art, insbesondere an Immobiliengesellschaften, beteiligen und Grundeigentum erwerben.
Aktienkapital neu:
CHF 1'267'400.-.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'267'400.-.
Aktien neu:
25'348 Namenaktien zu CHF 50.- [bisher: Namen-Anteilscheine zu CHF 50.-, CHF 100.-, CHF 500.- und CHF 1'000.-].
Qualifizierte Tatbestände neu:
Umwandlung der Genossenschaft in eine Aktiengesellschaft gemäss Beschluss der Generalversammlung vom 6.6.2000 aufgrund der im Sinne von Art. 635a OR geprüften Umwandlungsbilanz per 31.12.1999. Das Unternehmen wird mit sämtlichen Aktiven von CHF 25'664'885.66 und Passiven von CHF 20'638'660.40 fortgeführt. Das Anteilscheinkapital der Genossenschaft von CHF 1'267'400.- wurde umgewandelt in Aktienkapital von CHF 1'267'400.-, wofür anstelle der Anteilscheine 25'348 Namenaktien zu CHF 50.- ausgegeben werden.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: mit Brief.
Vinkulierung neu:
Namenaktien vinkuliert gemäss Statuten. [Durch die Umwandlung ist die Bestimmung über die persönliche Haftbarkeit der Mitglieder gegenstandslos geworden.]. [gestrichen: Persönliche Haftbarkeit der Mitglieder ausgeschlossen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Messerli, Otto, von Kaufdorf, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit K. Bürki oder H.-P. Hofstetter;
Aebi, Hans Ulrich, von Wynigen, in Spiegel bei Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Balz, Peter, von Langnau im Emmental, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gertschen, Raymond, von Naters, in Köniz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Herzog, Peter, von Homburg, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Streit, Kurt, von Zimmerwald und Bern, in Zimmerwald, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit K. Bürki oder H.-P. Hofstetter];
Giger, Peter, von Bern, in Ittigen,Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit K. Bürki oder H.-P. Hofstetter];
Bürki, Karl, von Oberegg, in Hondrich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Direktor];
ATAG Ernst & Young AG, in Bern, Revisionsstelle.