Anita Bühlmann-Maurer
domicilié à Kerzers, de Grosshöchstetten Mandats actifs: FORMAT12 AG, rohstoff-west ag Connecté à: Hermann Bühlmann, Oliver Moser, Matthias Zurflüh et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Anita Bühlmann-Maurer" à jour.Vous suivez maintenant "Anita Bühlmann-Maurer".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Anita Bühlmann-Maurer" à jour.Vous suivez maintenant "Anita Bühlmann-Maurer".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Anita Bühlmann-Maurer
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Anita Bühlmann-Maurer
Ateliers de design, de graphisme et de bijoux
Autres commerces avec des biens divers
Ateliers de design, de graphisme et de bijoux
Autres commerces avec des biens divers
Personnes privées avec le nom Anita Bühlmann-Maurer
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Anita Bühlmann-Maurer
Numéro de publication: HR02-1004765772, Registre du commerce Berne, (36)
FORMAT12 AG, in Kallnach, CHE-442.387.385, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2016, Publ. 2960759).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühlmann-Maurer, Anita, von Grosshöchstetten, in Kerzers, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3220892, Registre du commerce Zurich, (20)
RAFI GmbH, bisher in Kerzers, CH-217.0.540.208-5, EDV- und Management-Beratung, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2005, S. 6).
Gründungsstatuten:
16.03.2001.
Statutenänderung:
20.01.2006.
Sitz neu:
Mönchaltorf.
Domizil neu:
Mettlenbachstrasse 29, 8617 Mönchaltorf.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die EDV- und Management-Beratung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie kommerzielle und finanzielle Transaktionen durchführen, mit denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind. Sie kann weiter Liegenschaften, Wertschriften und Lizenzrechte erwerben, verwalten und verkaufen, Darlehen aufnehmen und gewähren sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühlmann-Maurer, Anita, von Grosshöchstetten, in Kerzers, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--;
Maurer, Florian, von Schmiedrued, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--;
Maurer, Iris, von Schmiedrued, in Bern, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--;
Maurer, Reto, von Schmiedrued, in Greifensee, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stricker, Andreas, von Grabs, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--;
Maurer, Peter, von Schmiedrued, in Kloten, mit Einzelprokura [bisher: in Kerzers].