Lory Bühler
domicilié à Niederwangen, de Madiswil Mandats actifs: G. Bühler GmbH Connecté à: Markus Ingold, Manuela Ingold-Bühler Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Lory Bühler" à jour.Vous suivez maintenant "Lory Bühler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Lory Bühler" à jour.Vous suivez maintenant "Lory Bühler".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Lory Bühler
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Lory Bühler
Autres commerces avec des biens divers
Autres commerces avec des biens divers
Personnes privées avec le nom Lory Bühler
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Lory Bühler
Numéro de publication: 5834844, Registre du commerce Berne, (36)
G. Bühler GmbH, in Köniz, CH-035.4.011.254-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2007, S. 4, Publ. 4194768). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 12.02.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ingold, Markus, von Köniz, in Niederwangen bei Bern (Köniz), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00 [bisher:in Niederwangen bei Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Bühler, Gottfried, von Madiswil, in Niederwangen bei Bern (Köniz), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 44'000.00 [bisher:in Niederwangen bei Bern];
Bühler, Lory, von Madiswil, in Niederwangen bei Bern (Köniz), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00 [bisher:in Niederwangen bei Bern];
Ingold-Bühler, Manuela, von Köniz und Madiswil, in Niederwangen bei Bern (Köniz), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00 [bisher:in Niederwangen bei Bern].
Registre du commerce Berne, (36)
G. Bühler GmbH, in Köniz, Neueneggstrasse43, 3172 Niederwangen bei Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
26.03.1997.
Zweck:
Handel sowie Installation von Normbauteilen und Ventilationen aller Art, insbesondere im Bereich Schutzraumtechnik sowie Erbringung der entsprechenden Dienst- und Serviceleistungen;
sie kann sich an andern Unternehmungen beteiligen und Grundstücke erwerben.
Stammkapital:
CHF50000.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage und -übernahme gemäss Sacheinlage- und -übernahmevertrag vom 26.03.1997 mit Bilanz per 31.12.1996: Aktiven von CHF473661.50 und Passiven von CHF171232.95 der erloschenen Einzelfirma "Gottfried Bühler", in Köniz, zum Übernahmepreis von CHF302428.55, wovon CHF44000 an das Stammkapital angerechnet und CHF258428.55 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Bühler, Gottfried, von Madiswil, in Niederwangen bei Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF44000, Bühler, Lory, von Madiswil, in Niederwangen bei Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF2000;
Ingold, Markus, von Köniz, in Niederwangen bei Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF2000;
Ingold-Bühler, Manuela, von Köniz und Madiswil, in Niederwangen bei Bern, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF2000.