Dr. Raffael Büchi
domicilié à Thalwil, de Gachnang Mandats actifs: OWLegal GmbH Connecté à: Mona Salih Büchi Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dr. Raffael Büchi" à jour.Vous suivez maintenant "Dr. Raffael Büchi".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dr. Raffael Büchi" à jour.Vous suivez maintenant "Dr. Raffael Büchi".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Raffael Büchi
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Raffael Büchi
Service concernant conseil aux entreprises
Service concernant conseil aux entreprises
Personnes privées avec le nom Raffael Büchi
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Raffael Büchi
Numéro de publication: HR02-1005850575, Registre du commerce Zurich, (20)
OWLegal GmbH, in Thalwil, CHE-466.646.614, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2019, Publ. 1004753952).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büchi, Dr. Raffael, von Gachnang, in Thalwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Salih Büchi, Mona, von Gachnang, in Thalwil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR02-1005544949, Registre du commerce Appenzell Rh.-Int., (310)
LeadWay Partners AG, bisher in Zürich, CHE-470.788.849, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2020, Publ. 1004830104).
Statutenänderung:
16.08.2022.
Firma neu:
Digital Assets Investment AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Digital Assets Investment SA) (Digital Assets Investment Ltd).
Sitz neu:
Gonten.
Domizil neu:
Dorfstrasse 29, 9108 Gonten.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Investition in digitale Kunstwerke in der Form von Non-Fungible-Tokens (NFT) auf in- und / oder ausländischen Plattformen. Daneben kann die Gesellschaft Administrativ- und Beratungsdienstleistungen im In- und Ausland erbringen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, mit Ausnahme von Geschäften, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten direkte oder indirekte Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedweder Art, ob entgeltlich oder nicht. [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 05.02.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Mit Erklärung vom 16.08.2022 wurde der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision erneuert.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Büchi, Raffael, von Gachnang, in Thalwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schoch, Jan, von Fischenthal, in Appenzell (Schwende-Rüte), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Wohlfahrth, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR01-1004830104, Registre du commerce Zurich, (20)
LeadWay Partners AG (LeadWay Partners SA ) (LeadWay Partners Ltd ), in Zürich, CHE-470.788.849, Hohlstrasse 176, 8004 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
05.02.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Administrativ- und Beratungsdienstleistungen im Finanzbereich im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, mit Ausnahme von Geschäften, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten direkte oder indirekte Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedweder Art, ob entgeltlich oder nicht.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 05.02.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Büchi, Raffael, von Gachnang, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.