Dr. Philip Bucher
domicilié à Zürich, de Romoos Mandats actifs: Chopfab Boxer AG, Bière du Boxer S.A. et plus Connecté à: Gerhard Peer, Patrick Tanner, Esther Lattmann et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dr. Philip Bucher" à jour.Vous suivez maintenant "Dr. Philip Bucher".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dr. Philip Bucher" à jour.Vous suivez maintenant "Dr. Philip Bucher".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Philip Bucher
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Philip Bucher
Production de boissons (avec alcool)
Commerce de produits alimentaires
Achat & vente de biens immobiliers propres
Production de boissons (avec alcool)
Commerce de produits alimentaires
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Philip Bucher
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Philip Bucher
Numéro de publication: HR02-1006128872, Registre du commerce Berne, (36)
AF C Holding AG, bisher in Zürich, CHE-320.059.038, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 13.06.2024, Publ. 1006055484).
Statutenänderung:
05.08.2024.
Firma neu:
Copytrend Holding AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Copytrend Holding SA) (Copytrend Holding Inc.).
Sitz neu:
Köniz.
Domizil neu:
Waldeggstrasse 30, 3097 Liebefeld.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher, Philipp, von Knutwil, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suter, Johannes, von Ehrendingen, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Nadja Laura, von Lotzwil, in Rüschlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peyer, Stephan, von Flaach, in Forch (Maur), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wapenaar, Daniel, von Grabs, in Hausen AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1006081328, Registre du commerce Zurich, (20)
Chopfab Boxer AG, in Winterthur, CHE-139.804.470, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 21.03.2024, Publ. 1005990884).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Chollet, Carine, von Maracon, in Gland, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herzig, Dario, von Jaberg, in Egnach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hänle, Carmen, von Gais, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Anton, von Winterthur, in Neunforn, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thomi, Patrick, von Oberburg, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wintsch, Jeanine, von Guggisberg, in Lindau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Philip, von Romoos, in Zürich, Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates;
Lattmann, Esther, von Zürich, in Bremgarten (AG), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Peer, Gerhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Eschlikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tanner, Patrick, von Pfeffingen, in Aesch (BL), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates.
Numéro de publication: HR02-1005990884, Registre du commerce Zurich, (20)
Chopfab Boxer AG, in Winterthur, CHE-139.804.470, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2024, Publ. 1005960452).
Statutenänderung:
14.03.2024. 15.03.2024.
Aktienkapital neu:
CHF 1'261'863.15 [bisher: CHF 10'094'905.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'261'863.15 [bisher: CHF 10'094'905.00].
Aktien neu:
25'237'263 Namenaktien zu CHF 0.05 [bisher: 2'018'981 Namenaktien zu CHF 5.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 14.03.2024 wird der Nennwert der 2'018'981 Namenaktien zu CHF 5.00 zur Beseitigung einer Unterbilanz auf CHF 0.05 herabgesetzt. Gleichzeitig werden bei der Kapitalerhöhung vom 14./15.03.2024 23'218'282 voll liberierte Namenaktien zu CHF 0.05 ausgegeben. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher, Dr. Philip, von Romoos, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schönberg, Jörg, von Gerlafingen, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Locher, Carl, von Oberegg, in Appenzell, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Aurèle Thomas, von Wattwil, in Appenzell, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.