Corina Bucher
domicilié à Alpnach Dorf, de Luzern Mandats actifs: Rio-Getränkemarkt AG, Getränke Center Meiringen AG Connecté à: Oliver Ulrich, Francesco Caruso, Josef Bucher-Krummenacher et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Corina Bucher" à jour.Vous suivez maintenant "Corina Bucher".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Corina Bucher" à jour.Vous suivez maintenant "Corina Bucher".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Corina Bucher
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Corina Bucher
Commerce de produits alimentaires
Commerce de produits alimentaires
Personnes privées avec le nom Corina Bucher
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Corina Bucher
Numéro de publication: HR02-1005244843, Registre du commerce Zurich, (20)
Rio-Getränkemarkt AG, in Dietikon, CHE-106.091.125, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 24.12.2020, Publ. 1005057252).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Josef, von Luzern, in Alpnach, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bucher, Corina, von Luzern, in Alpnach, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ulrich, Oliver, von Waltalingen, in Uster, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Aerne, René, von Jenaz, in Uster, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004742288, Registre du commerce Berne, (36)
Peter Leuthold Getränke Center AG, in Meiringen, CHE-111.697.440, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2018, Publ. 3978917).
Statutenänderung:
16.10.2019.
Firma neu:
Getränke Center Meiringen AG.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage und -übernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage und -übernahme: Gemäss Sacheinlage und -übernahmevertrag vom 26.5.2004 mit Uebernahmebilanz per 1.1.2004 übernimmt die Gesellschaft von Peter Leuthold-Zumstein, von und in Meiringen, die sämtlichen Aktiven (inkl. Grundstück Meiringen-Gbbl. Nr. 2555) von CHF 2'856'162.95 und Passiven (inkl. Hypothekarschulden) von CHF 1'185'065.62 seiner im Handelsregister eingetragen gewesenen Einzelfirma Peter Leuthold, Getränke, in Meiringen, zum Preis von CHF 1'671'097.33 entsprechend dem Aktivenüberschuss, wofür 600 voll liberierte Namenaktien zu nom. je CHF 1'000.-- ausgegeben werden;
CHF 1'071'097.33 werden dem Sacheinleger Peter Leuthold zudem als Forderung gegenüber der Gesellschaft gutgeschrieben.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: per Brief oder E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gehri, Jörg, von Seedorf (BE), in Meiringen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Scherrer, Judith, von Luzern, in Meiringen, stellvertretende Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Josef, von Luzern, in Alpnach Dorf (Alpnach), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift];
Bucher, Corina, von Luzern, in Alpnach Dorf (Alpnach), mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2815559, Registre du commerce Zurich, (20)
Rio-Getränkemarkt AG, in Dietikon, CHE-106.091.125, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 09.12.2015, Publ. 2528415).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Corina, von Luzern, in Alpnach, Mitglied des Verwaltungsrates und stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].