Christoph Bucheli
domicilié à Schötz, de Schötz Mandats actifs: Genossenschaft Regio Chäsi Willisau Connecté à: Christoph Beyeler, Patrick Fischer, Philipp Kurmann et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christoph Bucheli" à jour.Vous suivez maintenant "Christoph Bucheli".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christoph Bucheli" à jour.Vous suivez maintenant "Christoph Bucheli".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Christoph Bucheli
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Christoph Bucheli
Production des comestibles
Production des comestibles
Personnes privées avec le nom Christoph Bucheli
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Christoph Bucheli
Numéro de publication: 6553072, Registre du commerce Lucerne, (100)
Genossenschaft Regio Chäsi Willisau, in Willisau, CH-100.5.013.308-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2010, S. 14, Publ. 5950992).
Statutenänderung:
13.04.2011.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[gestrichen: Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet nur das Genossenschaftsvermögen.].
Pflichten neu:
Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aregger, Ignaz, von Willisau, in Willisau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Riedweg, Bruno, von Willisau und Hergiswil bei Willisau, in Willisau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernet, Hans, von Willisau, in Willisau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bucheli, Christoph, von Schötz, in Schötz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 4190230, Registre du commerce Lucerne, (100)
Käsereigenossenschaft Ettiswil-Ausserdorf, in Ettiswil, CH-100.5.004.302-7, Wahrung und Förderung der land- und milchwirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder durch gemeinsame Selbsthilfe, Genossenschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2006, S. 9, Publ. 3643168).
Firma neu:
Käsereigenossenschaft Ettiswil-Ausserdorf in Liquidation. Die Genossenschaft hat sich mit Beschluss der Generalversammlung vom 12.09.2007 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Birrer, Daniel, von Ettiswil und Luthern, in Ettiswil, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Bucheli, Christoph, von Schötz, in Schötz, Kassier und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Steiner, Peter, von Ettiswil und Grosswangen, in Ettiswil, Aktuar und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten].
Numéro de publication: 2012284, Registre du commerce Lucerne, (100)
Käsereigenossenschaft Ettiswil-Ausserdorf, in Ettiswil, Wahrung und Förderung der milchwirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder, Genossenschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2001, S. 1434).
Domizil neu:
c/o Peter Steiner, Riedbrugg, 6218 Ettiswil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amberg, Peter, von Ettiswil, in Ettiswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziswiler, Jakob, 1967, von Ettiswil, in Ettiswil, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Hofstetter, Franz, von Grosswangen, in Ettiswil, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Birrer, Daniel, von Ettiswil und Luthern, in Ettiswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bucheli, Christoph, von Schötz, in Schötz, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Steiner, Peter, von Ettiswil und Grosswangen, in Ettiswil, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.