Viktor Brandenberger
domicilié à Oberrohrdorf, de Flaach Mandats actifs: Vibratec AG Connecté à: Sascha Brandenberger Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Viktor Brandenberger" à jour.Vous suivez maintenant "Viktor Brandenberger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Viktor Brandenberger" à jour.Vous suivez maintenant "Viktor Brandenberger".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Viktor Brandenberger
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Viktor Brandenberger
Commerce de produits informatiques et de communication
Commerce de produits informatiques et de communication
Personnes privées avec le nom Viktor Brandenberger
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Viktor Brandenberger
Numéro de publication: HR02-1005917395, Registre du commerce Argovie, (400)
Vibratec AG, in Mellingen, CHE-103.475.914, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 10.07.2012, S.0, Publ. 6761042).
Statutenänderung:
27.11.2023. 11.12.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Elektro- und Elektronikartikeln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 27.11.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Confianza GmbH (CHE-102.177.957), in Dietlikon, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brandenberger, Sascha, von Flaach, in Mellingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Brandenberger, Viktor, von Flaach, in Oberrohrdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 6761042, Registre du commerce Argovie, (400)
Vibratec AG, in Mellingen, CH-400.3.006.188-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 22.09.1997, S. 6953).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brandenberger, Viktor, von Flaach, in Oberrohrdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Brandenberger, Sascha, von Flaach, in Mellingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.