Stefano Bovino
domicilié à Herisau, de Italie Mandats actifs: Eisenhut Planungs AG Connecté à: Mark Andreas Knöpfel, Ralph Suhner, Christian Eisenhut Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Stefano Bovino" à jour.Vous suivez maintenant "Stefano Bovino".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Stefano Bovino" à jour.Vous suivez maintenant "Stefano Bovino".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Stefano Bovino
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Stefano Bovino
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Personnes privées avec le nom Stefano Bovino
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Stefano Bovino
Numéro de publication: HR02-1005096460, Registre du commerce Zurich, (20)
B & C Trade Switzerland GmbH, in Zürich, CHE-391.683.581, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2020, Publ. 1004923511).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bovino, Stefano, italienischer Staatsangehöriger, in Regensdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Samu, Stefan, rumänischer Staatsangehöriger, in Mümliswil-Ramiswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR02-1005050679, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Eisenhut Planungs AG, bisher in Herisau, CHE-100.620.516, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2010, Publ. 5701124).
Statutenänderung:
03.12.2020.
Sitz neu:
Gaiserwald.
Domizil neu:
Breitschachenstrasse 4, 9032 Engelburg.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines Architektur- und Planungsbüros. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bovino, Stefano, italienischer Staatsangehöriger, in Herisau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knöpfel, Mark Andreas, von Hundwil, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suhner, Ralph, von Herisau, in Bühler, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eisenhut, Christian, von Gais, in Herisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004923511, Registre du commerce Zurich, (20)
B & C Trade Switzerland GmbH, in Zürich, CHE-391.683.581, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 184 vom 24.09.2019, Publ. 1004722114).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kulhavy, Sava Vlastimil Ondrej, von Maur, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bovino, Stefano, italienischer Staatsangehöriger, in Regensdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.