Marco Botta
domicilié à Wettswil, de Twann-Tüscherz Mandats actifs: Schwyzer Kantonalbank Connecté à: Michael Hutmacher, Urs Schatt, Michael Som et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marco Botta" à jour.Vous suivez maintenant "Marco Botta".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marco Botta" à jour.Vous suivez maintenant "Marco Botta".
|
|
Marco Botta
domicilié à Turbenthal, de Zürich Mandats actifs: BOTTA EVENT-FACTORY Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marco Botta" à jour.Vous suivez maintenant "Marco Botta".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marco Botta" à jour.Vous suivez maintenant "Marco Botta".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Marco Botta
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Marco Botta
Exploitation des banques et instituts de crédits
Location de machines et d’autres biens mobiliers
Exploitation des banques et instituts de crédits
Location de machines et d’autres biens mobiliers
Personnes privées avec le nom Marco Botta
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Marco Botta
Numéro de publication: HR02-1005465322, Registre du commerce Zurich, (20)
GlobX GmbH, bisher in Baar, CHE-323.152.697, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2022, Publ. 1005422233).
Statutenänderung:
22.04.2022.
Firma neu:
VSK Swiss GmbH.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Seebacherstrasse 102, 8052 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Bauunternehmung in den Bereichen Hoch- und Tiefbau, Restaurationen, Fassadenisolationen, Abbrucharbeiten, Küchenmontagen, Maler- und Gipserarbeiten und alle sonstigen einschlägigen Arbeiten im Baubereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Botta, Marco, von Twann-Tüscherz, in Wettswil am Albis, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Dettling, Martin Frowin, von Oberiberg, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lecaj, Lulzim, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR02-1005422233, Registre du commerce Zoug, (170)
GlobX GmbH, in Baar, CHE-323.152.697, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2018, Publ. 4122661).
Domizil neu:
Ibelweg 18A, 6300 Zug.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Botta, Marco, von Twann-Tüscherz, in Wettswil am Albis, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift];
Dettling, Martin Frowin, von Oberiberg, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004764760, Registre du commerce Schwyz, (130)
Schwyzer Kantonalbank, in Schwyz, CHE-108.954.429, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 154 vom 13.08.2019, Publ. 1004694753).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Belser, Barbara, von Olten, in Luzern, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Freitag, Damian, von Quarten, in Brunnen, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofmann, Thomas, von Worb, in Freienbach, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reichmuth, Viktor, von Schwyz, in Schwyz, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rusterholz, Andreas, von Richterswil, in Tuggen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bieri, Martin, von Cham, in Bonstetten, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huwiler, Roland, von Hasle (LU), in Küssnacht (SZ), Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Jehle, Christa, von Remetschwil, in Luzern, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trütsch, Philipp, von Oberiberg, in Unteriberg, mit Einzelprokura;
Achermann, Bruno, von Beckenried, in Einsiedeln, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Freienbach];
Botta, Marco, von Twann-Tüscherz, in Wettswil am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien;
Halef, Martin, von Wangen (SZ), in Wangen (SZ), mit Kollektivprokura zu zweien;
Knüsel, Jonas, von Sempach, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Raimann, Ralf, von Eschenbach (SG), in Rapperswil-Jona, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rötheli, Philipp, von Hägendorf, in Baar, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zbinden, Markus, von Guggisberg, in Altendorf, mit Kollektivprokura zu zweien.