Hans Bosshart
domicilié à Steffisburg, de Fischingen Mandats actifs: Stiftung Kastanienpark Connecté à: Roland Kissling, Fabian Zulliger, Daniel Wagner et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hans Bosshart" à jour.Vous suivez maintenant "Hans Bosshart".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hans Bosshart" à jour.Vous suivez maintenant "Hans Bosshart".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Hans Bosshart
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Hans Bosshart
Exploitation des etablissements de soins et soins stationnaires
Exploitation des etablissements de soins et soins stationnaires
Personnes privées avec le nom Hans Bosshart
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Hans Bosshart
Numéro de publication: HR02-1005728013, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Salome Brunner, in Köniz, CHE-107.146.680, Stiftung (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2021, Publ. 1005301852).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bosshart, Hans, von Fischingen, in Steffisburg, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neuenschwander, Urs, von Stocken-Höfen, in Gelterfingen (Kirchdorf (BE)), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005525832, Registre du commerce Berne, (36)
Berichtigung des im SHAB Nr. 137 vom 18.07.2022, publizierten TR-Eintrags Nr. 10'942 vom 13.07.2022 Stiftung Kastanienpark, in Oberdiessbach, CHE-108.919.769, Stiftung (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2022, Publ. 1005522812).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshart, Hans, von Fischingen, in Steffisburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Direktor [nicht: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Direktor].
Numéro de publication: HR02-1005522812, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Kastanienpark, in Oberdiessbach, CHE-108.919.769, Stiftung (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2021, Publ. 1005250926).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guggisberg, Bruno Walter, von Wald (BE), in Münsingen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Abt-Bachmann, Katharina, von Bünzen, in Bleiken b. Oberdiessbach (Oberdiessbach), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hari, Daniel, von Kandersteg, in Oberdiessbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Direktor.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hänsenberger, Stephan, von Ebnat-Kappel, in Oberdiessbach, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bieri, Yvonne, von Schangnau, in Kirchdorf BE, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bosshart, Hans, von Fischingen, in Steffisburg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Direktor;
Kissling, Roland, von Fulenbach, in Freimettigen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.