Alex Bossart
domicilié à Uzwil, de Zürich Mandats actifs: Mission Maria Connecté à: Claudio Tessari, Benjamin Franz Aepli Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Alex Bossart" à jour.Vous suivez maintenant "Alex Bossart".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Alex Bossart" à jour.Vous suivez maintenant "Alex Bossart".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Alex Bossart
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Alex Bossart
Associations religieuses, politiques ou laïques
Associations religieuses, politiques ou laïques
Personnes privées avec le nom Alex Bossart
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Alex Bossart
Numéro de publication: HR01-1006037111, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Mission Maria, in Münchwilen (TG), CHE-482.248.809, Sedel 5, 9543 St. Margarethen TG, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
16.04.2024.
Zweck:
Durch ein gezieltes Apostolat bezweckt die Stiftung "Mission Maria" die Ausbreitung des katholischen Glaubens, insbesondere: die Förderung der Marienfrömmigkeit, damit die Menschen Maria als ihre himmlische Mutter kennen und lieben - und so zu Gott finden;
die Förderung der eucharistischen Anbetung. Sie tut dies insbesondere durch die Verbreitung katholischer Sakramentalien (Wundertätige Medaille, Rosenkranz, Skapulier Unserer Lieben Frau vom Berge Karmel) und katechetischer Inhalte. Die Botschaft und Spiritualität von Fatima prägen und beseelen die Arbeit der Stiftung. Die Stiftung ist gemeinnützig und sowohl in der Schweiz als auch international tätig. Die Stiftung ist eine kirchliche Stiftung, die nicht der staatlichen Aufsicht unterstellt ist und keine Revisionsstelle bezeichnen muss. Die kirchliche Aufsicht wird wahrgenommen durch den Bischof von Basel.
Eingetragene Personen:
Bossart, Alex, von Zürich, in Uzwil, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aepli, Benjamin Franz, von Niederhelfenschwil, in St. Margarethen TG (Münchwilen (TG)), Mitglied des Stiftungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tessari, Claudio, von Wald (ZH), in Wald ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005937709, Registre du commerce Glaris
MEDA Holding AG, in Glarus, CHE-102.317.862, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 30.04.2021, Publ. 1005165009).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Auer, Dr. Matthias, von Netstal und Oberhallau, in Netstal, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Bossart, Alexander, von Nebikon, in Pully, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zampatti, Leonardo Valentino, von Brusio, in Trélex, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3835382, Registre du commerce Glaris, (160)
Medicina Aktiengesellschaft für den Vertrieb von Medikamenten, in Glarus, CH-160.3.001.045-9, Vertrieb von Medikamenten jeder Art sowie der Verkauf von eigenen oder zugekauften pharmazeutischen und/oder chemischen Verfahren oder Formeln, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.1999, S. 8113).
Statutenänderung:
26.02.2007.
Firma neu:
MEDA Holding AG.
Zweck neu:
Erwerb, dauernde Verwaltung, Bewirtschaftung und Veräusserung von Beteiligungen aller Art sowie Durchführung aller damit verbundenen Finanzierungsgeschäfte. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben und veräussern sowie Zweig- und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig schriftlich an die letztgemeldete Adresse.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Auer, Dr. Matthias, von Netstal und Oberhallau, in Netstal, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Zampatti, Leonardo, von Brusio, in Trélex, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident];
Bossart, Alexander, von Nebikon, in Pully, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident].