Maxi Bonvin
domicilié à Crans-Montana, de Crans-Montana Mandats actifs: Société de pêche l'Etang-Long. Connecté à: Gérard Bonvin Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Maxi Bonvin" à jour.Vous suivez maintenant "Maxi Bonvin".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Maxi Bonvin" à jour.Vous suivez maintenant "Maxi Bonvin".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Maxi Bonvin
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Maxi Bonvin
Associations religieuses, politiques ou laïques
Associations religieuses, politiques ou laïques
Personnes privées avec le nom Maxi Bonvin
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Maxi Bonvin
Numéro de publication: HR02-1005864936, Registre du commerce Valais, (626)
Z-Facility Sàrl, à Sion, CHE-450.698.798, société à responsabilité limitée (No. FOSC 50 du 11.03.2022, Publ. 1005425634).
Modification des statuts:
05.10.2023.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bonvin, Maxime, de Icogne, à Icogne, gérant, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Pedrosa Antunes, Aldo José, ressortissant portugais, à Sion, gérant, avec signature individuelle. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Numéro de publication: 4386873, Registre du commerce Valais, (626)
Z-Facility Sàrl, à Sion, CHE-450.698.798, Rue des Grand-Prés 19, 1958 Uvrier, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
12.07.2018.
But:
Le commerce et la pose de carrelage, l'entretien de sols carrelés, le revêtement de sol, les travaux de gérance, de rénovation et de construction générale dans le domaine de l'immobilier (cf. statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux associés:
par écrit ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Alantes SA (CHE-489.938.223), à Sion, associée, pour 200 parts sociales de CHF 100.00;
Bonvin, Maxime, de Icogne, à Icogne, gérant, avec signature individuelle. Selon déclaration du 12.07.2018, il est renoncé à un contrôle restreint.
Numéro de publication: 3266321, Registre du commerce Valais, (626)
Société de pêche l'Etang-Long, à Chermignon, CHE-115.036.645, association (No. FOSC 33 du 16.02.2012, Publ. 6554102).
Nouveau siège:
Crans-Montana. [Siège modifié d'office par suite d'entrée en vigueur de la fusion des communes de Chermignon, Mollens VS, Montana et Randogne le 01.01.2017].
Inscription ou modification de personne(s):
Bonvin, Gérard, de Lens, à Crans-Montana, secrétaire, avec signature collective à deux [précédemment: à Crans (Chermignon)];
Bonvin, Maxi, de Crans-Montana, à Crans-Montana, président, avec signature collective à deux [précédemment: de Chermignon, à Chermignon].