Alessandro Bonetti
domicilié à St-Saphorin-Lavaux, de Lugano Mandats actifs: GrancyMed Sàrl, Pneumologie Bld de Grancy Sàrl Connecté à: Pierre-Yves Jayet, Nicolas Julien Petitpierre, Nicolas Julien Petitpierre et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Alessandro Bonetti" à jour.Vous suivez maintenant "Alessandro Bonetti".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Alessandro Bonetti" à jour.Vous suivez maintenant "Alessandro Bonetti".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Alessandro Bonetti
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Alessandro Bonetti
Autres commerces avec des biens divers
Exploitation des cabinets médicaux et dentaires
Autres commerces avec des biens divers
Exploitation des cabinets médicaux et dentaires
Personnes privées avec le nom Alessandro Bonetti
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Alessandro Bonetti
Numéro de publication: 3826733, Registre du commerce Zurich, (20)
BONETTI FINANCIAL GMBH, in Zürich, CHE-220.778.919, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2017, Publ. 3689167).
Statutenänderung:
18.10.2017.
Firma neu:
A.R. Suisse Financial GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(A.R. Suisse Financial Sagl).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bonetti, Stefano Andrea, italienischer Staatsangehöriger, in Lugano, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bonetti, Alessandro, italienischer Staatsangehöriger, in Trento (IT), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maton, Andrea, italienischer Staatsangehöriger, in Koper (SI), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Zarba, Rocco, von Tenero-Contra, in Muralto, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3689167, Registre du commerce Zurich, (20)
BONETTI FINANCIAL GMBH, in Zürich, CHE-220.778.919, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 17 vom 26.01.2016, Publ. 2618937).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bonetti, Alessandro, italienischer Staatsangehöriger, in Trento (IT), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Lugano, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2618937, Registre du commerce Zurich, (20)
BONETTI FINANCIAL GMBH, in Zürich, CHE-220.778.919, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 14 vom 21.01.2016, Publ. 2610007).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bonetti, Stefano Andrea, italienischer Staatsangehöriger, in Lugano, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Trento (IT), Gesellschafter mit Einzelunterschrift];
Bonetti, Alessandro, italienischer Staatsangehöriger, in Lugano, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].