Rainer Böhnke
domicilié à Berlin, de Allemagne Mandats actifs: Pharmact Holding AG Connecté à: Marcel Martin, Roger André Martin, Gunther Burgard Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rainer Böhnke" à jour.Vous suivez maintenant "Rainer Böhnke".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rainer Böhnke" à jour.Vous suivez maintenant "Rainer Böhnke".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Rainer Böhnke
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Rainer Böhnke
Exploitation des sociétés de participation
Exploitation des sociétés de participation
Personnes privées avec le nom Rainer Böhnke
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Rainer Böhnke
Numéro de publication: HR02-1004481467, Registre du commerce Argovie, (400)
PharmACT Schweiz AG, in Baden, CHE-101.500.286, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 04.04.2018, Publ. 4149019).
Statutenänderung:
23.08.2018. 19.09.2018.
Sitz neu:
Mellingen.
Domizil neu:
c/o Peter Klauser, Kreuzzelgstrasse 7, 5507 Mellingen.
Zweck neu:
Verwaltung von Patenten, Forschung und Entwicklung im Bereich medizinischer Geräte und pharmazeutischer Produkte, Ausgabe von Lizenzen zur Herstellung von medizinischen und pharmazeutischen Produkten sowie Übernahme von Patenten und Lizenzen von Dritten zur Entwicklung von Arzneimitteln und medizinischen Geräten;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 19.09.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burgard, Dr. Gunther, deutscher Staatsangehöriger, in Homburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Böhnke, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klauser, Peter, von Zürich, in Mellingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 5387798, Registre du commerce Zoug, (170)
e.siqia Business AG, in Zug, CH-170.3.026.156-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2009, S. 23, Publ. 4945806).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Böhnke, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martin, Roger, von Krinau, in Eschenbach LU, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 5331616, Registre du commerce Argovie, (400)
e.siqia group ag, in Baden, CH-400.3.008.448-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 07.10.2009, S. 2, Publ. 5280716).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Böhnke, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.