Christian Böhme
domicilié à Hohentengen am Hochrhein, de Allemagne Mandats actifs: Neogate AG, fitbyte GmbH Connecté à: Robert Looser, Robert Looser Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Böhme" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Böhme".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Böhme" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Böhme".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Christian Böhme
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Christian Böhme
Fourniture de services informatiques
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Christian Böhme
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Christian Böhme
Numéro de publication: HR02-1005174609, Registre du commerce Zurich, (20)
Neogate AG, in Zürich, CHE-480.295.181, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2020, Publ. 1004926199).
Statutenänderung:
29.04.2021.
Sitz neu:
Opfikon.
Domizil neu:
Thurgauerstrasse 117, 8152 Glattpark (Opfikon).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böhme, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Hohentengen am Hochrhein (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelprokura.
Numéro de publication: HR02-1004935420, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
fitnessplus basel ag, in Basel, CHE-114.723.915, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2013, S.0, Publ. 1243933).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Verre, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Schwarzenbach SG, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Böhme, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Hohentengen (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Hegner, Sabina, von Küsnacht ZH, in Volketswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kirsch, Annamarie, von Neuenkirch, in Würenlos, mit Kollektivprokura zu zweien;
Pête, Mona, von Morges, in Bäretswil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Born, Tim, deutscher Staatsangehöriger, in Maulburg (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wägeli, Sabrina, von Truttikon, in Zürich, mit Einzelprokura;
Lacher, Tara, von Basel, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004574209, Registre du commerce Thurgovie, (440)
fitnessplus Wettingen AG, bisher in Wettingen, CHE-103.916.284, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2017, Publ. 3391093).
Statutenänderung:
04.01.2019.
Firma neu:
Santinoro AG in Liquidation.
Sitz neu:
Berg (TG).
Domizil neu:
c/o BelleGut immobilien AG, Bahnhofstrasse 28, 8572 Berg TG.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
[Die Vinkulierung ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 04.01.2019 auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 04.01.2019 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fluri + Partner Treuhand AG (CHE-107.125.212), in Baden, Revisionsstelle;
Böhme, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Hohentengen (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Hegner, Sabina, von Küsnacht ZH, in Volketswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Pête, Mona, von Morges, in Bäretswil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Verre, Giuseppe Salvatore, von Jonschwil, in Bottighofen, Delegierter des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Verre, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Schwarzenbach SG (Jonschwil), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].