Jan Böhm
domicilié à Steinhausen, de Tschechische Republik Mandats actifs: Bohemia Kafi GmbH Connecté à: Klara Böhmova Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jan Böhm" à jour.Vous suivez maintenant "Jan Böhm".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jan Böhm" à jour.Vous suivez maintenant "Jan Böhm".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Jan Böhm
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Jan Böhm
Exploiter des etablissement de restauration
Exploiter des etablissement de restauration
Personnes privées avec le nom Jan Böhm
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Jan Böhm
Numéro de publication: HR02-1005880536, Registre du commerce Berne, (36)
Herba di Berna AG, in Bern, CHE-404.065.354, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2021, Publ. 1005356254).
Statutenänderung:
26.10.2023.
Domizil neu:
Wankdorffeldstrasse 104, 3014 Bern.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 150'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Böhm, Jannik, von Bösingen, in Urtenen-Schönbühl, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1005466870, Registre du commerce Berne, (36)
LB-Mont Böhm GmbH, in Lyss, CHE-490.861.194, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2020, Publ. 1005017762).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Böhm, Jana, slowakische Staatsangehörige, in Busswil BE (Lyss), mit Einzelunterschrift, .
Numéro de publication: HR02-1005356254, Registre du commerce Berne, (36)
Herba di Berna AG, Bolligen, in Bolligen, CHE-404.065.354, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2017, Publ. 3927643).
Statutenänderung:
01.12.2021.
Firma neu:
Herba di Berna AG.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
Bolligenstrasse 82, 3006 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fahrer, Pitamber, von Schnottwil, in Liebefeld (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Friedli, Claudia, von Rüegsau, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Widmer, Sarah, von Heimiswil, in Bolligen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüthrich, Raffael, von Eggiwil, in Urtenen-Schönbühl, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Spring, David, von Wimmis, in Heimiswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wietlisbach, Philippe, von Wohlen (AG), in Urtenen-Schönbühl, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bolligen];
Böhm, Jannik, von Bösingen, in Urtenen-Schönbühl, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Bolligen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Weibel, Michael, von Rapperswil (BE), in Zuchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Burgdorf];
Wihler, Fabio, von Langnau im Emmental, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.