Flavian Bocale
domicilié à Kappelen, de Sigriswil Mandats actifs: BK Plan SA Connecté à: Dominic Kellenberger, Marc Gyger, Régine Mauricia Kryenbühl-Ravaz et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Flavian Bocale" à jour.Vous suivez maintenant "Flavian Bocale".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Flavian Bocale" à jour.Vous suivez maintenant "Flavian Bocale".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Flavian Bocale
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Flavian Bocale
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Personnes privées avec le nom Flavian Bocale
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Flavian Bocale
Numéro de publication: HR02-1005465468, Registre du commerce Berne, (36)
BK Plan SA, à Gals, CHE-107.421.372, société anonyme (No. FOSC 197 du 09.10.2020, Publ. 1004996343).
Inscription ou modification de personne(s):
Bocale, Flavian, de Sigriswil, à Kappelen, avec procuration individuelle.
Numéro de publication: HR02-1005283717, Registre du commerce Zoug, (170)
SBA-Regelungstechnik GmbH, bisher in Gals, CHE-226.766.820, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 169 vom 02.09.2015, Publ. 2350907).
Statutenänderung:
17.08.2021.
Sitz neu:
Oberägeri.
Domizil neu:
Tschuppeln 8, 6315 Morgarten. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bocale, Flavian, von Sigriswil, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kryenbühl, Josef Bernhard, von Sattel, in Oberägeri, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 210 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Gals, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 2350907, Registre du commerce Berne, (36)
SBA-Regelungstechnik GmbH, in Gals, CHE-226.766.820, Bernstrasse 1, 3238 Gals, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
25.08.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung aller projektbezogenen Tätigkeiten der Gebäudeautomation sowie die Ausübung der Tätigkeit im Bereich der Gebäudeautomation-Planung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 21'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 25.08.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Bocale, Flavian, von Sigriswil, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kryenbühl, Josef Bernhard, von Sattel, in Gals, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00.