Klaus Blum
domicilié à Küsnacht, de Küsnacht (ZH) Mandats actifs: Venenzentrum Zürcher Oberland AG, T2S AG et plus Connecté à: Hildegard Maria Berwarth, Hildegard Maria Berwarth Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Klaus Blum" à jour.Vous suivez maintenant "Klaus Blum".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Klaus Blum" à jour.Vous suivez maintenant "Klaus Blum".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Klaus Blum
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Klaus Blum
Exploitation des cabinets médicaux et dentaires
Fourniture de services informatiques
Gestion d’entreprise et administration
Exploitation des cabinets médicaux et dentaires
Fourniture de services informatiques
Gestion d’entreprise et administration
Personnes privées avec le nom Klaus Blum
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Klaus Blum
Numéro de publication: HR02-1005614179, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
KERADEC PLAETTLI AG, in Herisau, CHE-103.603.974, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 05.01.2022, Publ. 1005373216).
Firma neu:
KERADEC PLAETTLI AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 23.11.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blum, Klaus, von Winterthur, in Herisau, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates].
Numéro de publication: HR02-1005373216, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
KERADEC PLAETTLI AG, in Herisau, CHE-103.603.974, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2013, Publ. 1047663).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vonbank, Rita, von Winterthur, in Züberwangen (Zuzwil SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blum, Klaus, von Winterthur, in Herisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion].
Numéro de publication: 2794079, Registre du commerce Zurich, (20)
ABS Aircraft AG, in Küsnacht ZH, CHE-103.773.257, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2012, Publ. 6510384).
Statutenänderung:
09.04.2016.
Firma neu:
Venenzentrum Dr. Berwarth AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von medizinischen Dienstleistungen zur Behandlung von Gefässleiden, insbesondere die Diagnostik, Prävention, Therapie, Nachsorge und gefässchirurgische und ästhetische Behandlung. Sie kann Dienstleistungen aller Art insbesondere im Bereich Beratung und Schulung erbringen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland tätig sein und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blum, Klaus, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Berwarth, Dr. Hildegard Maria, deutsche Staatsangehörige, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.