Séverine Biselx Abbet
domicilié à Orsières, de Orsières Mandats actifs: Fondation Raphaël ABBET Connecté à: Sylvie Melly, Michel Abbet, Monique Abbet Rausis et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Séverine Biselx Abbet" à jour.Vous suivez maintenant "Séverine Biselx Abbet".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Séverine Biselx Abbet" à jour.Vous suivez maintenant "Séverine Biselx Abbet".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Séverine Biselx Abbet
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Séverine Biselx Abbet
Exploitation des résidences pour personnes âgées et personnes handicapées
Exploitation des résidences pour personnes âgées et personnes handicapées
Personnes privées avec le nom Séverine Biselx Abbet
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Séverine Biselx Abbet
Numéro de publication: 4003013, Registre du commerce Valais, (621)
Biselx & Cie Promotion Immobilière, à Orsières, CHE-109.988.098, société en nom collectif (No. FOSC 250 du 27.12.2013, Publ. 1261281).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Biselx, Séverine, de Orsières, à Orsières, associée, avec signature individuelle.
Numéro de publication: 1261281, Registre du commerce Valais, (621)
Biselx & Cie Promotion Immobilière, à Orsières, CHE-109.988.098, société en nom collectif (No. FOSC 250 du 30.12.2002, p. 27, Publ. 792894).
Nouvelle adresse:
Route de la Cotze 18, 1937 Orsières.
Inscription ou modification de personne(s):
Biselx, Séverine, de Orsières, à Orsières, associée, avec signature individuelle.
Numéro de publication: 2616974, Registre du commerce Valais
Fondation Raphaël ABBET, à Orsières, CH-621.7.006.707-6, c/o Benoît Abbet, 1937 Orsières, nouvelle fondation.
Date des actes constitutifs:
6.12.2004.
But:
accorder une aide ponctuelle à toute personne, organisme, association reconnue, en Suisse ou à l'étranger, s'occupant de personnes handicapées mentales, par l'affectation de sommes d'argent, soit pour l'acquisition de matériel, soit par une aide destinée directement à la gestion de l'oeuvre.
Organisation:
Conseil de fondation de deux à neuf membres, gérance et organe de contrôle.
Personnes inscrites:
Abbet, Michel, de Vollèges, à Orsières, président, avec signature individuelle;
Abbet, Benoît, de Vollèges, à Orsières, membre du conseil et gérant, avec signature individuelle;
Abbet née Rausis, Monique, de Orsières, à Orsières, membre, sans droit de signature;
Cotture, Fabrice, de Fully, à Orsières, membre, sans droit de signature;
Cotture, Joël, de Fully, à Martigny, membre, sans droit de signature;
Abbet, Sylvie, de Vollèges, à Orsières, membre, sans droit de signature;
Biselx née Abbet, Séverine, de Orsières, à Orsières, membre, sans droit de signature;
Fiduciaire Jérôme Rausis, à Orsières, organe de contrôle.