Cornel Bircher
domicilié à Uznach, de Stansstad Mandats actifs: Globes SA Global Energy Solutions, Strategic Medical AG et plus Connecté à: Niina Kim Staub, Massimo Zucchetti, Klaus Stephan Bernhardt et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Cornel Bircher" à jour.Vous suivez maintenant "Cornel Bircher".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Cornel Bircher" à jour.Vous suivez maintenant "Cornel Bircher".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Cornel Bircher
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Cornel Bircher
Réparation et installation de machines et d’équipements
Service concernant conseil aux entreprises
Autres commerces avec des biens divers
Réparation et installation de machines et d’équipements
Service concernant conseil aux entreprises
Autres commerces avec des biens divers
Personnes privées avec le nom Cornel Bircher
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Cornel Bircher
Numéro de publication: HR02-1005790720, Registre du commerce Zurich, (20)
Keytrade AG, in Thalwil, CHE-108.610.705, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2022, Publ. 1005631374).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thye, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Richterswil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Avunduk, Kurt, britischer Staatsangehöriger, in Rüschlikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Keyman, Ziya Ahmet, von Rüschlikon, in Rüschlikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Leuenberger, René, von Trachselwald, in Oberrieden, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bircher, Cornelia Klara, von Stansstad, in Thalwil, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Hartmann, Roger, von Geroldswil, in Hüttikon, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004545630, Registre du commerce Tessin, (501)
Globes SA Global Energy Solutions, in Cadenazzo, CHE-108.545.663, società anonima (Nr. FUSC 98 del 25.05.2009, Pubbl. 5033854).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Canonica, Moreno, da Capriasca, in Soazza, membro del consiglio, con firma individuale;
Courtin, Georges, cittadino belga, in Gordola, direttore, con firma individuale.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Bircher, Cornel, da Stansstad, in Uznach, presidente, con firma collettiva a due;
Stieda, Philipp, cittadino germanico, in Oberrieden, membro, con firma collettiva a due.
Numéro de publication: HR02-1004468868, Registre du commerce Zurich, (20)
Key People Services GmbH, in Zollikon, CHE-113.044.119, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2013, Publ. 1016371).
Statutenänderung:
20.09.2018.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 20.09.2018 und Bilanz per 30.06.2018 mit Aktiven von CHF 47'427.51 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 6'202.50 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der Gesellschafter erhält für seine bisherigen Stammanteile 1'000 Aktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
Strategie Medical AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Aufbau und Betrieb von medizinischen Zentren und Einrichtungen. Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen und gewähren sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen. Sie kann Liegenschaften erwerben, verwalten, belasten oder veräussern und Immaterialgüterrechte, Lizenzen und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen. Sie kann alle kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, die der Verwirklichung ihres Zwecks förderlich sein könnten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. Bei der Kapitalerhöhung vom 20.09.2018 wird frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe von CHF 18'493.76 umgewandelt.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jaccard, Jean-Paul, von Sainte-Croix, in Männedorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Bircher, Cornel, von Stansstad, in Uznach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lindemann, Christoph, von Luzern, in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.