Richard Jean Bintz
domicilié à Saxon, de Männedorf Mandats actifs: IMMOIKOS Sàrl, BRING CAPITAL Sàrl Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Richard Jean Bintz" à jour.Vous suivez maintenant "Richard Jean Bintz".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Richard Jean Bintz" à jour.Vous suivez maintenant "Richard Jean Bintz".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Richard Jean Bintz
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Richard Jean Bintz
Achat & vente de biens immobiliers propres
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Richard Jean Bintz
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Richard Jean Bintz
Numéro de publication: HR02-1004516860, Registre du commerce Valais, (621)
RIMOVAL Sàrl, à Saxon, CHE-440.962.203, société à responsabilité limitée (No. FOSC 226 du 21.11.2017, Publ. 3883075).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bintz, Richard Jean, de Männedorf, à Saxon, associé et président des gérants, avec signature collective à deux, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Neziri, Muhamet, de Saxon, à Saxon, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 4143513, Registre du commerce Valais, (621)
Jamja Sàrl, à Saxon, CHE-441.404.644, Place de Gottefrey 3, 1907 Saxon, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
21.03.2018.
But:
gestion, location, vente et exploitation d'entreprises de restauration, organisation d'événements et de concerts, exploitation d'un service traiteur ainsi que transport, import-export et commerce de tous produits alimentaires, y compris de boissons alcoolisées (cf. statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Selon déclaration du 21.03.2018, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Bintz, Richard, de Männedorf, à Saxon, associé et président des gérants, avec signature collective à deux, pour 100 parts sociales de CHF 100.00;
Avitabile, Vincenzo, citoyen italien, à Martigny, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 100 parts sociales de CHF 100.00.
Numéro de publication: 2576903, Registre du commerce Valais, (621)
IMMOIKOS Sàrl, à Saxon, CHE-187.014.619, Route des Oies 22, 1907 Saxon, société à responsabilité limitée (nouvelle inscription).
Date des statuts:
21.12.2015.
But:
administration, gestion, suivi, achat, vente, courtage, entretien de tous types de biens immobiliers;
la société peut en outre contracter tout emprunt auprès d'établissements bancaires pour l'acquisition et la réalisation d'immeubles;
la société a également pour but l'exploitation d'une entreprise dans les domaines de la gestion, la comptabilité, l'importation et l'exportation de tout type de marchandises, notamment des matériaux de construction (cf statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Selon déclaration du 21.12.2015, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Bintz, Richard Jean, de Männedorf, à Saxon, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00.