Gerhard Binder
domicilié à Hitzkirch, de Autriche Mandats actifs: BD Binder Consulting, tavola tricolori GmbH Connecté à: Elisabeth Binder Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Gerhard Binder" à jour.Vous suivez maintenant "Gerhard Binder".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Gerhard Binder" à jour.Vous suivez maintenant "Gerhard Binder".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Gerhard Binder
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Gerhard Binder
Service concernant conseil aux entreprises
Autres services gastronomiques
Service concernant conseil aux entreprises
Autres services gastronomiques
Personnes privées avec le nom Gerhard Binder
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Gerhard Binder
Numéro de publication: 3893089, Registre du commerce Lucerne, (100)
Agro-Star GmbH, in Hochdorf, CHE-103.986.830, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 197 vom 12.10.2015, Publ. 2420665).
Firma neu:
Agro-Star GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 20.11.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Binder, Gerhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Hitzkirch, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2480933, Registre du commerce Lucerne, (100)
BD Binder Consulting, in Eschenbach LU, CHE-112.056.172, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2004, S. 8, Publ. 2524316).
Sitz neu:
Hochdorf.
Domizil neu:
Lavendelweg 8, 6280 Hochdorf.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Binder, Gerhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Hitzkirch, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hochdorf].
Numéro de publication: 6636452, Registre du commerce Lucerne, (100)
Agro-Star GmbH, in Inwil, CH-100.4.020.673-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2011, S. 0, Publ. 6441620).
Statutenänderung:
04.04.2012.
Sitz neu:
Eschenbach LU.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brandisser, Robert, von Horgen und St. Gallen, in Horgen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Binder, Elisabeth, von Escholzmatt und Eschenbach LU, in Hitzkirch, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Binder, Gerhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Hitzkirch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].