Jörg Bieri
domicilié à Bern, de Schangnau Mandats actifs: Bieri, Sanitäre Anlagen & Spenglerei AG Connecté à: Ruth Bieri-Gygax Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jörg Bieri" à jour.Vous suivez maintenant "Jörg Bieri".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jörg Bieri" à jour.Vous suivez maintenant "Jörg Bieri".
|
|
Jörg Bieri
domicilié à Villmergen, de Schüpfheim Mandats actifs: EM Bieri AG, OrcaNet GmbH Connecté à: Ursula Bieri-Wernli, Markus Bieri, Claudia Meier-Bieri et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jörg Bieri" à jour.Vous suivez maintenant "Jörg Bieri".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jörg Bieri" à jour.Vous suivez maintenant "Jörg Bieri".
|
|
Jörg Bieri
domicilié à Niederscherli, de Schangnau Mandats actifs: Garaio AG, GridSoft AG Connecté à: Marco Urs Zahnd, Pascal Kocher, Michael Siber et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jörg Bieri" à jour.Vous suivez maintenant "Jörg Bieri".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jörg Bieri" à jour.Vous suivez maintenant "Jörg Bieri".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Jörg Bieri
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Jörg Bieri
Autres travaux de construction
Achat & vente de biens immobiliers propres
Fourniture de services informatiques
Autres travaux de construction
Achat & vente de biens immobiliers propres
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Jörg Bieri
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Jörg Bieri
Numéro de publication: HR02-1005932440, Registre du commerce Zurich, (20)
Hans Meier, Sanitäre Anlagen und Spenglerei AG, bisher in Bern, CHE-105.832.540, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2016, Publ. 3183991).
Statutenänderung:
27.12.2023.
Firma neu:
HMS Sanitäre Anlagen und Spenglerei AG.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Talstrasse 20, 8001 Zürich.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bieri, Jörg, von Schangnau, in Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Biolley, Rafael, von Neuchâtel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004575814, Registre du commerce Berne, (36)
Baugesellschaft Nydegg AG, in Bern, CHE-103.945.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 12.02.2016, Publ. 2663255).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bieri, Jörg, von Schangnau, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Conca, Daniel, von Trub, in Meyriez, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bussmann, Kristina, von Zug, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Rohr, Roman, von Egerkingen, in Bremgarten b. Bern (Bremgarten bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3985207, Registre du commerce Berne, (36)
Garaio AG, in Bern, CHE-108.560.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2017, Publ. 3717297).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bänziger, Timon, von Urnäsch, in Gümligen (Muri bei Bern), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Garaio, Thomas, von Plaffeien, in Urtenen-Schönbühl, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Allmendingen bei Bern (Allmendingen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bieri, Jörg, von Schangnau, in Niederscherli (Köniz), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hadorn, Thomas, von Forst-Längenbühl, in Münchenbuchsee, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Muri b. Bern (Muri bei Bern)].