Ruth Beutler
domicilié à Schüpfen, de Lauperswil Mandats actifs: Genossenschaft Ferienhauszone Trüttli Connecté à: Arnold Burri-Brand, Hans Ulrich Gyger, Gabriele Sachau-Eggens Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ruth Beutler" à jour.Vous suivez maintenant "Ruth Beutler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ruth Beutler" à jour.Vous suivez maintenant "Ruth Beutler".
|
|
Ruth Beutler
domicilié à Meikirch, de Diemtigen Mandats actifs: Second Step GmbH Connecté à: Andreas Beutler Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ruth Beutler" à jour.Vous suivez maintenant "Ruth Beutler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ruth Beutler" à jour.Vous suivez maintenant "Ruth Beutler".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Ruth Beutler
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Ruth Beutler
Achat & vente de biens immobiliers propres
Services sportifs
Achat & vente de biens immobiliers propres
Services sportifs
Personnes privées avec le nom Ruth Beutler
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Ruth Beutler
Numéro de publication: HR02-1005375627, Registre du commerce Berne, (36)
BERUMA Immobilien AG, in Thun, CHE-112.307.026, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2020, Publ. 1005040484).
Domizil neu:
Tempelstrasse 11, 3608 Thun.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beutler, Ruth, von Buchholterberg, in Sigriswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beutler, Nathalie, von Buchholterberg, in Spiez, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR01-1004525942, Registre du commerce Berne, (36)
Second Step GmbH, in Meikirch, CHE-222.872.920, Birkenweg 23a, 3045 Meikirch, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
12.12.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen aller Art, insbesondere im Bereich Coaching und Management, den Kauf und den Verkauf sowie den Handel mit Waren aller Art, insbesondere Produkten aus dem Sport. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung vom 12.12.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Beutler, Ruth, von Diemtigen, in Meikirch, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Beutler, Andreas, von Lauperswil, in Meikirch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 4076617, Registre du commerce Berne, (36)
BERUMA Immobilien AG, in Steffisburg, CHE-112.307.026, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 30.12.2008, Publ. 4806856).
Statutenänderung:
13.02.2018.
Sitz neu:
Thun.
Domizil neu:
Bernstrasse 11, 3600 Thun.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Kauf, Verkauf und Verwaltung von Immobilien. Die Gesellschaft kann andere Unternehmen erwerben oder sich an solchen beteiligen, Lizenzen erwerben oder gewähren, Grundstücke erwerben, belasten und überbauen. Sie kann alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, ihren Zweck zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beutler, Ruth, von Buchholterberg, in Sigriswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Steffisburg, Mitglied, mit Einzelunterschrift].